EP1003780 - MENSCHLICHES F11 ANTIGEN, EIN ZELLOBERFLÄCHENREZEPTOR, DER AN DER PLÄTTCHENAGGREGATION BETEILIGT IST [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgenommen Status aktualisiert am 11.10.2002 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 11.10.2002 | Zurücknahme der Anmeldung | veröffentlicht am 27.11.2002 [2002/48] | Anmelder | Für alle benannten Staaten SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION One Franklin Plaza P.O. Box 7929 Philadelphia Pennsylvania 19103 / US | [N/P] |
Frühere [2000/22] | Für alle benannten Staaten SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION One Franklin Plaza P.O. Box 7929 Philadelphia Pennsylvania 19103 / US | Erfinder | 01 /
GUPTA, Shalley, Kant 2 Holly Court Lafayette Hill, PA 19444 / US | 02 /
PILLARISETTI, Kodandaram 49-A Marion Court Upper Darby, PA 19082 / US | [2000/22] | Vertreter | Crump, Julian Richard John, et al Cleveland 40-43 Chancery Lane London WC2A 1JQ / GB | [N/P] |
Frühere [2000/22] | Crump, Julian Richard John, et al FJ Cleveland, 40-43 Chancery Lane London WC2A 1JQ / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 98934426.2 | 10.07.1998 | [2000/22] | WO1998US14371 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19970052186P | 10.07.1997 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 52186 P | [2000/22] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9902561 | Datum: | 21.01.1999 | Sprache: | EN | [1999/03] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1003780 | Datum: | 31.05.2000 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 21.01.1999 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2000/22] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 21.01.1999 | Klassifikation | IPC: | C07K14/475, C12N15/09, C12N15/74, C12N15/79 | [2000/22] | CPC: |
C07K14/705 (EP,US);
A61P29/00 (EP);
A61P35/00 (EP);
A61P37/00 (EP);
A61P9/00 (EP);
A61P9/10 (EP);
A61K38/00 (EP,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | BE, CH, DE, DK, FR, GB, IT, LI, NL [2000/22] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | MENSCHLICHES F11 ANTIGEN, EIN ZELLOBERFLÄCHENREZEPTOR, DER AN DER PLÄTTCHENAGGREGATION BETEILIGT IST | [2000/22] | Englisch: | HUMAN F11 ANTIGEN: A CELL SURFACE RECEPTOR INVOLVED IN PLATELET AGGREGATION | [2000/22] | Französisch: | ANTIGENE F11 HUMAIN, CONSTITUANT UN RECEPTEUR DE SURFACE CELLULAIRE IMPLIQUE DANS L'AGREGATION PLAQUETTAIRE | [2000/22] | Eintritt in die regionale Phase | 10.02.2000 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 10.02.2000 | Recherchengebühr entrichtet | 10.02.2000 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 10.02.2000 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 10.02.1999 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: US | 10.02.2000 | Prüfungsantrag gestellt [2000/22] | 23.09.2002 | Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen [2002/48] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 31.07.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 31.07.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 31.07.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [XP]US5665701 (KORNECKI ELIZABETH H [US], et al); | [X] - KORNECKL E., ET AL., "ACTIVATION OF HUMAN PLATELETS BY A STIMULATORY MONOCLONAL ANTIBODY.", Journal of Biological Chemistry, American Society for Biochemistry and Molecular Biology, US, US, (19900615), vol. 265., no. 17., ISSN 0021-9258, pages 10042 - 10048., XP002912817 | [X] - NAIK U. P., ET AL., "MECHANISMS OF PLATELET ACTIVATION BY A STIMULATORY ANTIBODY: CROSS-LINKING OF A NOVEL PLATELET RECEPTOR FOR MONOCLONAL ANTIBODY F11 WITH THE FCGAMMARII RECEPTOR.", Biochemical Journal, Portland Press Ltd., GB, GB, (19950101), vol. 310., ISSN 0264-6021, pages 155 - 162., XP002912818 | [Y] - MIERENDORF R. C., PERCY C., YOUNG R. A., "GENE ISOLATION BY SCREENING LAMBDAGT11 LIBRARIES WITH ANTIBODIES.", METHODS IN ENZYMOLOGY, ACADEMIC PRESS, US, US, (19870101), vol. 152., doi:10.1016/0076-6879(87)52054-7, ISSN 0076-6879, pages 458 - 469., XP002912819 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0076-6879(87)52054-7 |