Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | JP2001509372 | Globale Akte | 24.07.2001 | A | Prioritätsnummer | Datum | US5218697 | 10.07.1997 | US9814371 | 10.07.1998 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | EP1003780 | Globale Akte | 31.05.2000 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | US5218697 | 10.07.1997 | US9814371 | 10.07.1998 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | US6358707 | 19.03.2002 | B1 | Prioritätsnummer | Datum | US5218697 | 10.07.1997 | US9814371 | 10.07.1998 | US46227000 | 05.01.2000 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | WO9902561 | Globale Akte | 21.01.1999 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | US5218697 | 10.07.1997 |