EP1002165 - VERBINDUNGSELEMENT ZUR VERANKERUNG IN EINEM HOLZWERKSTÜCK [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 07.02.2003 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 31.10.2003 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: BE | veröffentlicht am 17.12.2003 [2003/51] | Anmelder | Für alle benannten Staaten UPAT GMBH & CO Freiburger Strasse 9 79312 Emmendingen / DE | [2002/14] |
Frühere [2000/21] | Für alle benannten Staaten UPAT GMBH & CO Freiburger Strasse 9 D-79312 Emmendingen / DE | Erfinder | 01 /
BRAUN, Axel Kannenbecker 17 D-79331 Teningen / DE | 02 /
GRÜN, Jürgen Im Grün 8 D-79268 Bötzingen / DE | 03 /
SCHÄTZLE, Joachim Oberer Zirkel 63 D-79341 Kenzingen / DE | [2000/21] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 98935027.7 | 08.07.1998 | [2000/21] | WO1998EP04232 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE1997214018U | 06.08.1997 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 29714018 U | [2000/21] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9907956 | Datum: | 18.02.1999 | Sprache: | DE | [1999/07] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1002165 | Datum: | 24.05.2000 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 18.02.1999 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2000/21] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1002165 | Datum: | 03.04.2002 | Sprache: | DE | [2002/14] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 18.02.1999 | Klassifikation | IPC: | E04B1/26, E04C3/12, F16B11/00 | [2000/21] | CPC: |
E04B1/2604 (EP);
E04C3/12 (EP);
F16B11/008 (EP);
E04B2001/264 (EP);
E04B2001/2652 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, IT, LI, NL, SE [2000/21] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERBINDUNGSELEMENT ZUR VERANKERUNG IN EINEM HOLZWERKSTÜCK | [2000/21] | Englisch: | BONDING UNIT TO BE FIXED IN A WOOD PART | [2000/21] | Französisch: | ELEMENT DE LIAISON A FIXER DANS UNE PIECE DE BOIS | [2000/21] | Eintritt in die regionale Phase | 22.12.1999 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 22.12.1999 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 22.12.1999 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 10.11.1998 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 22.12.1999 | Prüfungsantrag gestellt [2000/21] | 02.05.2001 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 24.07.2001 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 21.08.2001 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 18.09.2001 | Ankündigung der Patenterteilung | 31.10.2001 | Erteilungsgebühr entrichtet | 31.10.2001 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 06.01.2003 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2003/13] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 12.05.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 03.05.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | DK | 03.07.2002 | SE | 03.07.2002 | BE | 31.07.2002 | CH | 31.07.2002 | LI | 31.07.2002 | [2003/51] |
Frühere [2003/46] | DK | 03.07.2002 | |
SE | 03.07.2002 | ||
CH | 31.07.2002 | ||
LI | 31.07.2002 | ||
Frühere [2003/39] | SE | 03.07.2002 | |
CH | 31.07.2002 | ||
LI | 31.07.2002 | ||
Frühere [2002/42] | SE | 03.07.2002 | Angeführt in | Internationale Recherche | [YA]US2584133 (KOOCHEMBERE CHRIS T) [Y] 1-4 * column 2, line 12 - column 4, line 73; figures 1-4 * [A] 8-10; | [YA]DE3132828 (SELL RUDOLF) [Y] 1-4 * page 12, paragraph L - page 13, paragraph 3; figures 1-3 * [A] 8-10; | [A]EP0263350 (BERTSCHE PETER) [A] 1,5,6 * abstract *; | [A]FR2706802 (WEISROCK ETS ROBERT [FR]) [A] 1,8* abstract * | vom Anmelder | DE4406433 |