EP1016144 - DÜNNFILM-RAUMFILTER [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 11.11.2005 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 11.11.2005 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 28.12.2005 [2005/52] | Anmelder | Für alle benannten Staaten DuPont Displays, Inc. 6780 Cortona Drive Santa Barbara, CA 93117 / US | [2002/34] |
Frühere [2000/27] | Für alle benannten Staaten UNIAX CORPORATION 6780 Cortona Drive Santa Barbara, CA 93117 / US | Erfinder | 01 /
MCELVAIN, Jon, S. 602 Alameda Padre Serra Santa Barbara, CA 93103 / US | 02 /
LANGAN, John, L. 1539 Cliff Drive Santa Barbara, CA 93109 / US | 03 /
HEEGER, Alan, J. 1042 Las Alturas Santa Barbara, CA 93103 / US | [2000/27] | Vertreter | Wibbelmann, Jobst Wuesthoff & Wuesthoff Patentanwälte und Rechtsanwalt PartG mbB Schweigerstrasse 2 81541 München / DE | [N/P] |
Frühere [2000/27] | Wibbelmann, Jobst, Dr., Dipl.-Chem. Wuesthoff & Wuesthoff, Patent- und Rechtsanwälte, Schweigerstrasse 2 81541 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 98935856.9 | 21.07.1998 | [2000/27] | WO1998US15029 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19970053572P | 21.07.1997 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 53572 P | [2000/27] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9904438 | Datum: | 28.01.1999 | Sprache: | EN | [1999/04] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1016144 | Datum: | 05.07.2000 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 28.01.1999 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2000/27] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 28.01.1999 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 04.07.2001 | Klassifikation | IPC: | H01L35/24, H01L27/146, H01L27/144, H01L27/00 | [2001/33] | CPC: |
H01L27/00 (EP,US);
H10K19/00 (EP,US)
|
Frühere IPC [2000/27] | H01L35/24 | Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, NL [2000/27] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | DÜNNFILM-RAUMFILTER | [2000/27] | Englisch: | THIN FILM SPATIAL FILTERS | [2000/27] | Französisch: | FILTRES SPATIAUX A FILM MINCE | [2000/27] | Eintritt in die regionale Phase | 19.01.2000 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 19.01.2000 | Recherchengebühr entrichtet | 19.01.2000 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 19.01.2000 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 16.02.1999 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: US | 19.01.2000 | Prüfungsantrag gestellt [2000/27] | 28.06.2000 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 02.12.2004 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 13.04.2005 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2005/52] | 25.07.2005 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2005/52] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 12.07.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 12.07.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 12.07.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 14.07.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 14.07.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.07.2005 | 08   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]JPH03253075 ; | [X]JPH02250474 ; | [A]EP0651444 (DAIMLER BENZ AEROSPACE AG [DE]) [A] 1-10 * column 1 * * column 7, line 19 - column 8, line 14 ** figures 1-4 *; | [Y]US5567957 (BIEGELSEN DAVID [US], et al) [Y] 3,9,10 * column 3, line 30 - column 4, line 27 * * figures 1,4 *; | [XY]EP0739038 (XEROX CORP [US]) [X] 1,2 * column 1, line 39 - column 2, line 41 * * column 6, line 39 - column 9, line 37 * * figure 6 * [Y] 3,9,10; | [X] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19920210), vol. 016, no. 052, Database accession no. (E - 1164), & JP03253075 A 19911112 (HITACHI LTD) [X] 1 * abstract * | [X] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19901221), vol. 014, no. 576, Database accession no. (E - 1016), & JP02250474 A 19901008 (HITACHI LTD) [X] 1 * abstract * | [X] - MAHOWALD M A ET AL, "THE SILICON RETINA", SCIENTIFIC AMERICAN,US,SCIENTIFIC AMERICAN INC. NEW YORK, (19910501), vol. 264, no. 5, ISSN 0036-8733, pages 40 - 46, XP002052755 [X] 1 * page 42 * * page 43, column 1, line 34 - column 2, line 10 * | Internationale Recherche | [X]US5130775 (MAEDA SHOSAKU [JP], et al); | [A]US5232631 (CAO YONG [US], et al); | [X]US5315100 (KOBAYASHI AKIRA [JP], et al); | [AE]US5804836 (HEEGER ALAN J [US], et al) |