EP1091164 - KANALSCHALTVORRICHTUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 29.08.2003 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 29.08.2003 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 15.10.2003 [2003/42] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Sugan Co., Ltd. 12-10, Higashitenma 1-chome Kita-ku, Osaka-shi Osaka 530-0044 / JP | [N/P] |
Frühere [2001/15] | Für alle benannten Staaten Sugan Co., Ltd. 12-10, Higashitenma 1-chome Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 530-0044 / JP | Erfinder | 01 /
SUGAHARA, Atsushi Sugan Co., Ltd. 12-10, Higashitenma 1-chome Kita-ku Osaka-shi Osaka 530-0044 / JP | 02 /
YAMAMOTO, Tetsuya Sugan Co., Ltd. 12-10, Higashitenma 1-chome Kita-ku Osaka-shi Osaka 530-0044 / JP | 03 /
MATSUSHIMA, Michihiko Sugan Co., Ltd. 12-10, Higashitenma 1-chome Kita-ku Osaka-shi Osaka 530-0044 / JP | [2001/15] | Vertreter | Prüfer, Lutz H., et al PRÜFER & PARTNER GbR Patentanwälte Harthauser Strasse 25d 81545 München / DE | [N/P] |
Frühere [2001/15] | Prüfer, Lutz H., Dipl.-Phys., et al PRÜFER & PARTNER GbR, Patentanwälte, Harthauser Strasse 25d 81545 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 98936664.6 | 05.08.1998 | [2001/15] | WO1998JP03483 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP19980182858 | 29.06.1998 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 18285898 | [2001/15] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO0000768 | Datum: | 06.01.2000 | Sprache: | EN | [2000/01] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1091164 | Datum: | 11.04.2001 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 06.01.2000 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2001/15] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 06.01.2000 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 14.05.2002 | Klassifikation | IPC: | F17D1/08, F16K5/04, A61M39/22 | [2001/15] | CPC: |
A61M39/223 (EP,US);
F17D1/08 (KR);
A61M5/007 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT [2001/15] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | KANALSCHALTVORRICHTUNG | [2001/15] | Englisch: | CHANNEL SWITCHING APPARATUS | [2001/15] | Französisch: | APPAREIL COMMUTATEUR DE CANAUX | [2001/15] | Eintritt in die regionale Phase | 05.01.2001 | Übersetzung eingereicht | 05.01.2001 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 05.01.2001 | Recherchengebühr entrichtet | 05.01.2001 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 05.01.2001 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 25.11.1999 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: JP | 05.01.2001 | Prüfungsantrag gestellt [2001/15] | 05.01.2001 | Antrag auf beschleunigte Prüfung gestellt | 21.11.2002 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 21.11.2002 | Entscheidung über den Antrag auf beschleunigte Prüfung - stattgegeben: Ja | 02.04.2003 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2003/42] | 13.05.2003 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2003/42] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 05.01.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 28.08.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 23.08.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]US5232024 (WILLIAMS ELI [US]) [Y] 1-7 * column 4, line 29 - column 6, line 41; figures 4-6,8 *; | [Y]US5447494 (DORSEY III JAMES H [US]) [Y] 1-7 * column 5, lines 10-55; figures 1-7 *; | [Y]US4534758 (AKERS MICHAEL J [US], et al) [Y] 1-7 * column 7, lines 22-37; figures 9,10 *; | [Y]EP0135991 (BARR RICHARD HENRY HOWARD) [Y] 4-6 * page 5, line 25 - page 6, line 15; figure 1 *; | [Y]US5360407 (LEONARD ARNOLD S [US], et al) [Y] 2,3,5 * abstract * | Internationale Recherche | [Y]JPH08308792 (ASAHI OPTICAL CO LTD); | [Y]JPS63246133 (ASAHI OPTICAL CO LTD); | [X]JPS62149680U ; | [Y]JPS5745836 (OLYMPUS OPTICAL CO); | [A]JPH0630905 (NEMOTO KIYOURINDOU KK, et al) |