EP1022489 - GETRIEBESYSTEM MIT KONTINUIERLICH VARIABLER ÜBERSETZUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 15.02.2003 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 13.08.2004 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: FI | veröffentlicht am 29.09.2004 [2004/40] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Garcia Benitez, Francisco de Asis Calle Monzon 42, 4o A 41012 Sevilla / ES | Für alle benannten Staaten Gutierrez de Cepeda, Juan Juan Sebastian Elcano 4 E-41011 Sevilla / ES | Für alle benannten Staaten Campillo Arrabal, Gonzalo Calle Ronda de Capuchinos, 4 41003 Sevilla / ES | Für alle benannten Staaten Madronal Martinez, Pedro Calle P. Capuchinos, 6D 11405 Jerez de la Frontera / ES | [2000/30] | Erfinder | 01 /
siehe Anmelder ... | [2000/30] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 98942695.2 | 18.09.1998 | [2000/30] | WO1998ES00254 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | ES19970001972 | 19.09.1997 Ursprünglich veröffentlichtes Format: ES 9701972 | [2000/30] | Anmeldesprache | ES | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9915812 | Datum: | 01.04.1999 | Sprache: | EN | [1999/13] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1022489 | Datum: | 26.07.2000 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 01.04.1999 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2000/30] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1022489 | Datum: | 10.04.2002 | Sprache: | EN | [2002/15] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | ES | 01.04.1999 | Klassifikation | IPC: | F16H29/16, F16H29/18, F16H37/08 | [2001/36] | CPC: |
F16H29/16 (EP,US)
|
Frühere IPC [2000/30] | F16H29/16, F16H29/18 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2000/30] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | GETRIEBESYSTEM MIT KONTINUIERLICH VARIABLER ÜBERSETZUNG | [2000/30] | Englisch: | VARIABLE CONTINUOUS TRANSMISSION SYSTEM | [2000/30] | Französisch: | SYSTEME DE TRANSMISSION A RAPPORT CONTINU VARIABLE | [2000/30] | Eintritt in die regionale Phase | 14.04.2000 | Übersetzung eingereicht | 12.04.2000 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 12.04.2000 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 12.04.2000 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 31.03.1999 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 14.04.2000 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 14.04.2000 | Prüfungsantrag gestellt [2000/30] | 28.03.2001 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 06.06.2001 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 07.08.2001 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 06.09.2001 | Ankündigung der Patenterteilung | 21.11.2001 | Erteilungsgebühr entrichtet | 21.11.2001 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 13.01.2003 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2003/14] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 13.09.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 29.08.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 10.04.2002 | BE | 10.04.2002 | CH | 10.04.2002 | FI | 10.04.2002 | GR | 10.04.2002 | LI | 10.04.2002 | NL | 10.04.2002 | DK | 10.07.2002 | PT | 10.07.2002 | SE | 10.07.2002 | IE | 18.09.2002 | LU | 18.09.2002 | CY | 30.09.2002 | [2004/40] |
Frühere [2004/39] | AT | 10.04.2002 | |
BE | 10.04.2002 | ||
CH | 10.04.2002 | ||
GR | 10.04.2002 | ||
LI | 10.04.2002 | ||
NL | 10.04.2002 | ||
DK | 10.07.2002 | ||
PT | 10.07.2002 | ||
SE | 10.07.2002 | ||
IE | 18.09.2002 | ||
LU | 18.09.2002 | ||
CY | 30.09.2002 | ||
Frühere [2004/10] | AT | 10.04.2002 | |
BE | 10.04.2002 | ||
CH | 10.04.2002 | ||
GR | 10.04.2002 | ||
LI | 10.04.2002 | ||
NL | 10.04.2002 | ||
DK | 10.07.2002 | ||
PT | 10.07.2002 | ||
SE | 10.07.2002 | ||
IE | 18.09.2002 | ||
CY | 30.09.2002 | ||
Frühere [2003/48] | AT | 10.04.2002 | |
BE | 10.04.2002 | ||
CH | 10.04.2002 | ||
GR | 10.04.2002 | ||
LI | 10.04.2002 | ||
NL | 10.04.2002 | ||
DK | 10.07.2002 | ||
PT | 10.07.2002 | ||
SE | 10.07.2002 | ||
IE | 18.09.2002 | ||
Frühere [2003/46] | AT | 10.04.2002 | |
CH | 10.04.2002 | ||
GR | 10.04.2002 | ||
LI | 10.04.2002 | ||
NL | 10.04.2002 | ||
DK | 10.07.2002 | ||
PT | 10.07.2002 | ||
SE | 10.07.2002 | ||
IE | 18.09.2002 | ||
Frühere [2003/42] | AT | 10.04.2002 | |
CH | 10.04.2002 | ||
GR | 10.04.2002 | ||
LI | 10.04.2002 | ||
NL | 10.04.2002 | ||
PT | 10.07.2002 | ||
SE | 10.07.2002 | ||
IE | 18.09.2002 | ||
Frühere [2003/21] | AT | 10.04.2002 | |
CH | 10.04.2002 | ||
GR | 10.04.2002 | ||
LI | 10.04.2002 | ||
NL | 10.04.2002 | ||
PT | 10.07.2002 | ||
SE | 10.07.2002 | ||
Frühere [2003/19] | AT | 10.04.2002 | |
CH | 10.04.2002 | ||
GR | 10.04.2002 | ||
LI | 10.04.2002 | ||
NL | 10.04.2002 | ||
SE | 10.07.2002 | ||
Frühere [2003/16] | AT | 10.04.2002 | |
CH | 10.04.2002 | ||
LI | 10.04.2002 | ||
NL | 10.04.2002 | ||
SE | 10.07.2002 | ||
Frühere [2003/10] | AT | 10.04.2002 | |
NL | 10.04.2002 | ||
SE | 10.07.2002 | ||
Frühere [2003/09] | NL | 10.04.2002 | |
SE | 10.07.2002 | ||
Frühere [2002/42] | SE | 10.07.2002 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]US1847040 (ERICH ROTH); | [A]FR806831 ; | [A]GB465110 (EDOUARD GOURMAIN); | [A]US3087355 (JUSTIN BASSEREAU ROGER JULES); | [A]US4983151 (PIRES PAUL B [US]); | [A]WO9506829 (AIMBRIDGE PTY LTD [AU], et al) |