EP1012456 - BRENNKRAFTMASCHINE MIT ABGASRÜCKFÜHRUNGS- UND AUFLADUNGSVORRICHTUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 13.09.2002 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 13.09.2002 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 30.10.2002 [2002/44] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Drecq, Daniel 8, rue Octave Allaire 78610 Saint Léger en Yvelines / FR | [2000/26] | Erfinder | 01 /
siehe Anmelder ... | [2000/26] | Vertreter | Abello, Michel Brema-Loyer 161, rue de Courcelles 75017 Paris / FR | [N/P] |
Frühere [2000/26] | Abello, Michel Cabinet Peuscet, 78, avenue Raymond Poincaré 75116 Paris / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 98942834.7 | 07.09.1998 | [2000/26] | WO1998FR01908 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FR19970011294 | 11.09.1997 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 9711294 | [2000/26] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9913205 | Datum: | 18.03.1999 | Sprache: | FR | [1999/11] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1012456 | Datum: | 28.06.2000 | Sprache: | FR | Die von der WIPO am 18.03.1999 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2000/26] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 18.03.1999 | Klassifikation | IPC: | F02B27/00, F02M25/07 | [2000/26] | CPC: |
F02B27/00 (KR);
F02B27/06 (EP,US);
F02B37/183 (EP,US);
F02M26/01 (EP,US);
F02M26/40 (EP,US);
F02M26/42 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2000/26] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | BRENNKRAFTMASCHINE MIT ABGASRÜCKFÜHRUNGS- UND AUFLADUNGSVORRICHTUNG | [2000/26] | Englisch: | INTERNAL COMBUSTION ENGINE COMPRISING MEANS FOR RECIRCULATING EXHAUST AND TURBO BOOST GASES | [2000/26] | Französisch: | MOTEUR A COMBUSTION INTERNE COMPORTANT DES MOYENS DE RECIRCULATION DES GAZ D'ECHAPPEMENT ET DE SURALIMENTATION | [2000/26] | Eintritt in die regionale Phase | 22.02.2000 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 22.02.2000 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 22.02.2000 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 19.03.1999 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 25.02.2000 | Prüfungsantrag gestellt [2000/26] | 31.10.2001 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 11.01.2002 | Ankündigung der Patenterteilung | 23.04.2002 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2002/44] | 28.05.2002 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erteilungsgebühr/Druckkostengebühr nicht fristgerecht entrichtet [2002/44] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 04.09.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 19.09.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Lizenz(en) | ID: | 01 00/ausschließlich | Für: | alle benannten Staaten | Lizenznehmer: | Société d'Applications Entropologiques Moteurs, S.A. ZA de Trappes Elancourt, 11 rue Denis Papin 78190 Trappes / FR | Datum: | 10.01.2002 | [2002/12] | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]DE3142891 (VOLKSWAGENWERK AG [DE]) [A] 1-8 * page 7, paragraph 8 - page 15, paragraph 5; figures 1-19; claim 1 *; | [A]DE3137454 (VOLKSWAGENWERK AG [DE]) [A] 1,2,4,5 * page 3, paragraph 1 - page 10, paragraph 3; figures 1-13 *; | [AD]WO9514853 (CURTIL REMI [FR]) [AD] 1-3 * page 9, line 22 - page 10, line 4; figure 1 * * page 16, line 27 - page 18, line 35; figures 11-13 * |