EP1005735 - VERFAHREN UND EINRICHTUNG ZUR ABSCHÄTZUNG DER DIENSTQUALITÄT AUF ÜBERTRAGUNGSKANÄLEN IN EINEM DIGITALEN ÜBERTRAGUNGSSYSTEM [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 24.03.2006 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 24.03.2006 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 10.05.2006 [2006/19] | Anmelder | Für alle benannten Staaten SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Werner-von-Siemens-Str. 1 DE-80333 München / DE | [N/P] |
Frühere [2000/23] | Für alle benannten Staaten SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Wittelsbacherplatz 2 80333 München / DE | Erfinder | 01 /
DOETSCH, Markus Sendnicher Weg 62 D-56072 Koblenz / DE | 02 /
PLECHINGER, Jörg Westermühlstrasse 16 D-80469 München / DE | 03 /
JUNG, Peter Im Rabental 28 D-67697 Otterberg / DE | 04 /
BERENS, Friedbert Keltenweg 67 D-67663 Kaiserslautern / DE | [2000/23] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 98945070.5 | 29.07.1998 | [2000/23] | WO1998DE02172 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE1997136653 | 22.08.1997 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 19736653 | [2000/23] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9911013 | Datum: | 04.03.1999 | Sprache: | DE | [1999/09] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1005735 | Datum: | 07.06.2000 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 04.03.1999 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2000/23] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1005735 | Datum: | 18.05.2005 | Sprache: | DE | [2005/20] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 04.03.1999 | Klassifikation | IPC: | H04L1/20 | [2000/23] | CPC: |
H04L1/20 (EP,US);
H03M13/00 (KR);
H03M13/2957 (EP,US);
H03M13/2975 (EP,US);
H03M13/299 (EP,US);
H03M13/353 (EP,US);
H03M13/6381 (EP,US);
H04L1/005 (EP,US);
H04L1/0066 (EP,US);
H04L1/0068 (EP,US);
H03M13/3738 (EP,US);
H04L1/0041 (EP,US);
H04L1/0059 (EP,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | FI, FR, GB, SE [2005/13] |
Frühere [2000/23] | DE, FI, FR, GB, SE | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN UND EINRICHTUNG ZUR ABSCHÄTZUNG DER DIENSTQUALITÄT AUF ÜBERTRAGUNGSKANÄLEN IN EINEM DIGITALEN ÜBERTRAGUNGSSYSTEM | [2000/23] | Englisch: | METHOD AND DEVICE FOR ASSESSING THE SERVICE QUALITY OF TRANSMISSION CHANNELS IN A DIGITAL TRANSMISSION SYSTEM | [2000/23] | Französisch: | PROCEDE ET DISPOSITIF POUR L'EVALUATION DE LA QUALITE DE SERVICE SUR DES CANAUX DE TRANSMISSION DANS UN SYSTEME DE TRANSMISSION NUMERIQUE | [2000/23] | Eintritt in die regionale Phase | 18.02.2000 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 18.02.2000 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 18.02.2000 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 18.02.1999 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 18.02.2000 | Prüfungsantrag gestellt [2000/23] | 22.11.2004 | Ankündigung der Patenterteilung | 21.03.2005 | Erteilungsgebühr entrichtet | 21.03.2005 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 21.02.2006 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2006/19] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 17.07.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 20.07.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 22.07.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 21.07.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 19.07.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | FI | 18.05.2005 | SE | 18.08.2005 | [2005/52] |
Frühere [2005/50] | SE | 18.08.2005 | Angeführt in | Internationale Recherche | [XY] - NASSHAN M ET AL, "New results on the application of antenna diversity and turbo-codes in a JD-CDMA mobile radio system", 5TH IEEE INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON PERSONAL, INDOOR AND MOBILE RADIO COMMUNICATIONS (PIMRC'94), AND ICCC REGIONAL MEETING ON WIRELESS COMPUTER NETWORKS (WCN), THE HAGUE, THE NETHERLANDS, Amsterdam, IOS Press, Netherlands, (19940918), vol. 2, pages 524 - 528, XP002091099 [X] 1-5,8-11,14 * abstract * * page 526, column L, line 2 - line 17 * * page 527, column L, line 15 - line 27 * [Y] 6,7,12,13 | [YD] - JUNG P, "Comparison of turbo-code decoders applied to short frame transmission systems", IEEE JOURNAL ON SELECTED AREAS IN COMMUNICATIONS, (19960401), vol. 14, no. 3, pages 530 - 537, XP000586080 [YD] 6,7,12,13 * figure 1 * DOI: http://dx.doi.org/10.1109/49.490238 |