Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | AU748332B | Globale Akte | 30.05.2002 | B2 | AU9364898 | 27.04.1999 | A | Prioritätsnummer | Datum | US6076097 | 02.10.1997 | IL9800465 | 27.09.1998 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | EP1019759 | Globale Akte | 19.07.2000 | A2 | Prioritätsnummer | Datum | US6076097 | 02.10.1997 | IL9800465 | 27.09.1998 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | CA2304960 | 15.04.1999 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | US6076097 | 02.10.1997 | IL9800465 | 27.09.1998 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | NZ503706 | 25.10.2002 | A | Prioritätsnummer | Datum | US6076097 | 02.10.1997 | IL9800465 | 27.09.1998 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | WO9918457 | Globale Akte | 24.06.1999 | A3 | WO9918457 | 15.04.1999 | A2 | Prioritätsnummer | Datum | US6076097 | 02.10.1997 |