EP1019759 - AUF BASIS IHRER SPEZIFIKATIONEN HERGESTELLTE OPHTHALMISCHE LINSE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgenommen Status aktualisiert am 31.01.2003 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 31.01.2003 | Zurücknahme der Anmeldung | veröffentlicht am 19.03.2003 [2003/12] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Thieberger, Gil Hana Shenesh Street 22 36036 Kiryat Tivon / IL | [2000/29] | Erfinder | 01 /
siehe Anmelder ... | [2000/29] | Vertreter | Papaharalabus, Catherine C. Evretechnika - C. Papaharalabus Law Offices, 23 Analipseos Street 152 35 Vrilisia / GR | [N/P] |
Frühere [2000/29] | Papaharalabus, Catherine C. Evretechnika - C. Papaharalabus Law Offices, 23 Analipseos Street 152 35 Vrilisia / GR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 98946691.7 | 27.09.1998 | [2000/29] | WO1998IL00465 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19970060760P | 02.10.1997 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 60760 P | [2000/29] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO9918457 | Datum: | 15.04.1999 | Sprache: | EN | [1999/15] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1019759 | Datum: | 19.07.2000 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 15.04.1999 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2000/29] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 12.12.1999 | Klassifikation | IPC: | G02B5/00 | [2000/29] | CPC: |
G02B5/1895 (EP);
G02B5/1876 (EP);
G02C7/02 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, ES, FR, GB, GR, IT, LI, NL, SE [2000/29] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | AUF BASIS IHRER SPEZIFIKATIONEN HERGESTELLTE OPHTHALMISCHE LINSE | [2000/29] | Englisch: | FLAT OPHTHALMIC LENS SYNTHESIZED FROM ITS SPECIFICATIONS | [2000/29] | Französisch: | VERRE OPHTALMIQUE PLAT SYNTHETISE A PARTIR DE SES SPECIFICATIONS | [2000/29] | Eintritt in die regionale Phase | 18.04.2000 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 18.04.2000 | Recherchengebühr entrichtet | 18.04.2000 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 18.04.2000 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 15.04.1999 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: US | 18.04.2000 | Prüfungsantrag gestellt [2000/29] | 15.01.2003 | Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen [2003/12] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 18.04.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 18.04.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.09.2002 | 05   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]US4070105 (MARZOUK MARZOUK YOUSSEF); | [X]US4340283 (COHEN ALLEN L); | [X]US4950057 (SHIRAYANAGI MORIYASU [JP]) |