EP1023371 - DUROPLASTISCHE FORMMASSEN FÜR FORMTEILE ZUR DIREKTEN ELEKTROPHORETISCHEN BESCHICHTUNG, VERFAHREN ZU IHRER HERSTELLUNG UND IHRE VERWENDUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgenommen Status aktualisiert am 24.08.2001 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 30.10.2002 | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | Anmelder | Für alle benannten Staaten Raschig GmbH Mundenheimer Strasse 100 67061 Ludwigshafen / DE | Für alle benannten Staaten Mas Engineering S.R.L. Via Tonale, 16 37100 Verona / IT | [2000/31] | Erfinder | 01 /
HENNERSDORF, Reinert Völklingerstrasse 26 D-67063 Ludwigshafen / DE | 02 /
HEINRICH, Edmund An den Erlen 8 D-55257 Budenheim / DE | 03 /
CALEFFI, Erri Via Grazia Deledda, 10/A I-46027 S. Benedetto Po / IT | [2000/31] | Vertreter | Grussdorf, Jürgen, et al Patentanwälte Zellentin & Partner Rubensstrasse 30 67061 Ludwigshafen / DE | [N/P] |
Frühere [2000/31] | Grussdorf, Jürgen, Dr., et al Patentanwälte Zellentin & Partner Rubensstrasse 30 67061 Ludwigshafen / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 98948968.7 | 12.09.1998 | [2000/31] | WO1998EP05818 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE1997142865 | 29.09.1997 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 19742865 | [2000/31] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9916820 | Datum: | 08.04.1999 | Sprache: | DE | [1999/14] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1023371 | Datum: | 02.08.2000 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 08.04.1999 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2000/31] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 08.04.1999 | Klassifikation | IPC: | C08K3/04, H01B1/24, C25D13/00 | [2000/31] | CPC: |
C08L61/06 (EP);
C08K3/04 (EP);
C08L61/28 (EP);
C08L61/34 (EP)
| C-Set: |
C08L61/06, C08L71/00 (EP);
C08L61/28, C08L71/00 (EP);
C08L61/34, C08L71/00 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | BE, DE, ES, FR, IT, SE [2000/31] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | DUROPLASTISCHE FORMMASSEN FÜR FORMTEILE ZUR DIREKTEN ELEKTROPHORETISCHEN BESCHICHTUNG, VERFAHREN ZU IHRER HERSTELLUNG UND IHRE VERWENDUNG | [2000/31] | Englisch: | THERMOHARDENING PLASTIC MOULDING MATERIALS FOR MOULDED PARTS FOR DIRECT ELECTROPHORETIC COATING, METHOD FOR PRODUCING THE MOULDED PARTS, AND THEIR USE | [2000/31] | Französisch: | MATIERES MOULABLES THERMODURCISSABLES POUR PIECES MOULEES DESTINEES A L'ENDUCTION ELECTROPHORETIQUE DIRECTE, LEUR PROCEDE DE PREPARATION ET LEUR UTILISATION | [2000/31] | Eintritt in die regionale Phase | 11.02.2000 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 11.02.2000 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 11.02.2000 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 20.02.1999 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 11.02.2000 | Prüfungsantrag gestellt [2000/31] | 17.08.2001 | Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen [2001/41] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 19.06.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 07.08.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.09.2002 | 05   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]SU1627542 ; | [X]US4125496 (MCGINNIS STEPHEN B) [X] 1,2,5 * column 4; table II *; | [X]DE3935140 (BAYER AG) [X] 3,4,6-8 * claim 1 *; | [X]JPS60120758 | [X] - DATABASE WPI, 1, Derwent World Patents Index, vol. 91, no. 43, Database accession no. 91-315985, XP002091692 & SU1627542 A 19910215 (METAL CORROSION PRO) [X] 1,2 * abstract * | [X] - DATABASE WPI, 1, Derwent World Patents Index, vol. 85, no. 32, Database accession no. 85-193509, XP002091693 & JPS60120758 A 19850628 (NIPPON OILS & FATS CO LTD) [X] 3,4,6-8 * abstract * |