EP1036290 - STERNFÖRMIGER BRENNER [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 24.06.2005 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 24.06.2005 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 10.08.2005 [2005/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Strasse 34 81739 München / DE | [2004/46] |
Frühere [2004/34] | Für alle benannten Staaten Thermador Corporation 5119 District Boulevard Los Angeles, CA 90040 / US | ||
Frühere [2000/38] | Für alle benannten Staaten Thermador Corporation 5119 Distric Boulevard Los Angeles, CA 90040 / US | Erfinder | 01 /
HUANG, Vincent, M., S. 19136 Cecelia Place Cerritos, CA 90703 / US | [2000/38] | Vertreter | Richter, Harald BSH Hausgeräte GmbH Zentralabteilung Gewerblicher Rechtsschutz Carl-Wery-Strasse 34 81739 München / DE | [N/P] |
Frühere [2000/38] | Richter, Harald BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, Zentralabteilung, Patente/Lizenzen, Hochstrasse 17 81669 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 98951073.0 | 16.10.1998 | [2000/38] | WO1998US21945 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19970955002 | 20.10.1997 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 955002 | [2000/38] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9920942 | Datum: | 29.04.1999 | Sprache: | EN | [1999/17] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1036290 | Datum: | 20.09.2000 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 29.04.1999 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2000/38] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1036290 | Datum: | 18.08.2004 | Sprache: | EN | [2004/34] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 29.04.1999 | Klassifikation | IPC: | F24C3/08, F23D14/06 | [2000/38] | CPC: |
F23D14/06 (EP,US);
F24C3/085 (EP,US);
F23D2900/14064 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | ES, FR, GB, IT, NL [2000/38] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | STERNFÖRMIGER BRENNER | [2000/38] | Englisch: | PLURALITY FINGERED BURNER | [2000/38] | Französisch: | BRULEUR A DOIGTS MULTIPLES | [2000/38] | Eintritt in die regionale Phase | 22.05.2000 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 22.05.2000 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 22.05.2000 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 20.05.1999 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: US | 22.05.2000 | Prüfungsantrag gestellt [2000/38] | 28.08.2002 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M07) | 07.04.2003 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 30.05.2003 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 20.11.2003 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 30.01.2004 | Ankündigung der Patenterteilung | 23.04.2004 | Erteilungsgebühr entrichtet | 23.04.2004 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 19.05.2005 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2005/32] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 31.10.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 31.10.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 31.10.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 31.10.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [Y]EP0581655 (EUROP EQUIP MENAGER [FR]) [Y] 1,4 * abstract *; | [Y]DE9318510U (ELEKTRO GAS ARMATUREN [DE], et al) [Y] 1,4 * page 5, paragraph 1; figure - *; | [A]FR2701542 (SOREMAM [FR]) [A] 2,3 * abstract *; | [A]EP0491580 (GAZ DE FRANCE [FR]) |