EP1022949 - SYNERGISTISCHE ZUSAMMENSETZUNGEN EINES OXATHIAZINS UND EINES BENZOTHIOPHEN-2-CARBOXAMID-SS-DIOXIDS [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 31.01.2003 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 31.01.2003 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 19.03.2003 [2003/12] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Janssen Pharmaceutica NV Turnhoutseweg 30 2340 Beerse / BE | Für alle benannten Staaten BAYER AG 51368 Leverkusen / DE | [N/P] |
Frühere [2000/31] | Für alle benannten Staaten JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. Turnhoutseweg 30 2340 Beerse / BE | ||
Für alle benannten Staaten BAYER AG 51368 Leverkusen / DE | Erfinder | 01 /
DE WITTE, Ludo, Antoinnette Janssen Pharmaceutica N.V., Turnhoutseweg 30 B-2340 Beerse / BE | 02 /
VALCKE, Alex, Raymond, Albert Janssen Pharmaceutica N.V., Turnhoutseweg 30 B-2340 Beerse / BE | 03 /
VAN DER FLAAS, Mark, Arthur, Josepha Janssen Pharmaceutica N.V., Turnhoutseweg 30 B-2340 Beerse / BE | 04 /
WILLEMS, Willy, Modest, Louisa Janssen Pharmaceutica N.V., Turnhoutseweg 30 B-2340 Beerse / BE | [2000/31] | Vertreter | Quaghebeur, Luc, et al Johnson & Johnson Patent Law Department Turnhoutseweg 30 2340 Beerse / BE | [N/P] |
Frühere [2000/31] | Quaghebeur, Luc, et al Janssen Pharmaceutica N.V., Patent Department, Turnhoutseweg 30 2340 Beerse / BE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 98952706.4 | 07.10.1998 | [2000/31] | WO1998EP06495 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | EP19970203227 | 15.10.1997 Ursprünglich veröffentlichtes Format: EP 97203227 | [2000/31] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9918795 | Datum: | 22.04.1999 | Sprache: | EN | [1999/16] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1022949 | Datum: | 02.08.2000 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 22.04.1999 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2000/31] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 22.04.1999 | Klassifikation | IPC: | A01N43/88, B27K3/50, // A01N43:88, A01N43:12 | [2000/31] | CPC: |
A01N43/88 (EP,KR,US);
A01N43/12 (KR)
| C-Set: |
A01N43/88, A01N2300/00 (US,EP);
A01N43/88, A01N43/12 (EP,US) | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2000/31] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | SYNERGISTISCHE ZUSAMMENSETZUNGEN EINES OXATHIAZINS UND EINES BENZOTHIOPHEN-2-CARBOXAMID-SS-DIOXIDS | [2000/31] | Englisch: | SYNERGISTIC COMPOSITIONS COMPRISING AN OXATHIAZINE AND A BENZOTHIOPHENE-2-CARBOXAMIDE-S,S-DIOXIDE | [2000/31] | Französisch: | COMPOSITIONS SYNERGIQUES COMPRENANT UNE OXATHIAZINE ET UN BENZOTHIOPHENE-2-CARBOXAMIDE-S,S-DIOXYDE | [2000/31] | Eintritt in die regionale Phase | 15.05.2000 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 15.05.2000 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 15.05.2000 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 19.01.1999 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 15.05.2000 | Prüfungsantrag gestellt [2000/31] | 29.04.2002 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 10.09.2002 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2003/12] | 17.10.2002 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2003/12] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 31.10.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 31.10.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.10.2002 | 05   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]US4569690 (BROUWER WALTER G [CA], et al) [A] 1-10 * the whole document *; | [DA]EP0512349 (BAYER AG [DE]) [DA] 1-10 * page 3, line 1 - line 38 * * page 10, line 41 - line 56 ** page 17; example 37 *; | [DA]WO9506043 (UNIROYAL CHEM CO INC [US], et al) [DA] 1-10 * page 1, line 10 - line 22 * * page 24; example 87 *; | [DA]WO9505739 (JANSSEN PHARMACEUTICA NV [BE], et al) [DA] 1-10 * page 1, line 7 - page 2, line 9 * * page 8, line 2 - line 36 *; | [A]WO9506091 (BAYER AG [DE], et al) [A] 1-10 * page 1, line 3 - line 7 * * page 3, line 1 - page 15, line 9 *; | [A]DE19548873 (BAYER AG [DE]) [A] 1-10 * page 2, line 28 - line 33 * * page 3, line 36 - line 37 * * claim 5 * |