EP1025184 - ERHÖHTE FARBSTOFFHALTBARKEIT DURCH KONTROLLIERTE FARBSTOFFUMGEBUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 05.11.2004 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 25.07.2008 | Änderung - Vertreter | veröffentlicht am 27.08.2008 [2008/35] | Anmelder | Für alle benannten Staaten MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING COMPANY 3M Center, P.O. Box 33427 St. Paul, MN 55133-3427 / US | [N/P] |
Frühere [2000/32] | Für alle benannten Staaten MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING COMPANY 3M Center, P.O. Box 33427 St. Paul, Minnesota 55133-3427 / US | Erfinder | 01 /
BARRERA, Denise, A. P.O. Box 33427 Saint Paul, MN 55133-3427 / US | 02 /
HARELSTAD, Roberta, E. P.O. Box 33427 Saint Paul, MN 55133-3427 / US | 03 /
JOSEPH, William, D. P.O. Box 33427 Saint Paul, MN 55133-3427 / US | 04 /
PAVELKA, Lee, A. P.O. Box 33427 Saint Paul, MI 55133-3427 / US | [2000/32] | Vertreter | Vossius & Partner Patentanwälte Rechtsanwälte mbB Siebertstrasse 3 81675 München / DE | [N/P] |
Frühere [2008/35] | Vossius & Partner Siebertstrasse 3 81675 München / DE | ||
Frühere [2000/32] | VOSSIUS & PARTNER Siebertstrasse 4 81675 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 98953680.0 | 19.10.1998 | [2000/32] | WO1998US22001 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19970957291 | 24.10.1997 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 957291 | [2000/32] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9921937 | Datum: | 06.05.1999 | Sprache: | EN | [1999/18] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1025184 | Datum: | 09.08.2000 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 06.05.1999 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2000/32] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1025184 | Datum: | 02.01.2004 | Sprache: | EN | [2004/01] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 06.05.1999 | Klassifikation | IPC: | C09K11/06, C08F283/00, C08L51/08, C09D5/00, C09B67/00, C08K5/46 | [2000/32] | CPC: |
C09K11/06 (EP,KR,US);
C08F283/00 (EP,KR,US);
C08F283/004 (EP,US);
C08F283/006 (EP,US);
C08F283/02 (EP,US);
C08G18/38 (EP,KR,US);
C08G18/4879 (EP,US);
C08G18/792 (EP,US);
C08J3/226 (EP,US);
C08K5/46 (EP,KR,US);
C08L101/00 (EP,KR,US);
C08L51/08 (EP,KR,US);
C08L75/04 (EP,KR,US);
C09D151/08 (EP,KR,US);
C09D5/004 (EP,US);
| C-Set: |
C08L101/00, C08L2666/02 (US,EP);
C08L51/08, C08L2666/02 (EP,US);
C08L75/04, C08L2666/02 (US,EP);
C09D151/08, C08L2666/02 (US,EP) | Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT [2000/32] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ERHÖHTE FARBSTOFFHALTBARKEIT DURCH KONTROLLIERTE FARBSTOFFUMGEBUNG | [2000/32] | Englisch: | ENHANCED DYE DURABILITY THROUGH CONTROLLED DYE ENVIRONMENT | [2000/32] | Französisch: | DURABILITE AMELIOREE DE COLORANTS PAR MODIFICATION DE LEUR ENVIRONNEMENT | [2000/32] | Eintritt in die regionale Phase | 26.04.2000 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 26.04.2000 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 26.04.2000 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 20.04.1999 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 26.04.2000 | Prüfungsantrag gestellt [2000/32] | 24.01.2002 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 06.09.2002 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen | 18.11.2002 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 13.01.2003 | Ankündigung der Patenterteilung | 16.07.2003 | Erteilungsgebühr entrichtet | 16.07.2003 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 05.10.2004 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2004/52] | Antrag auf Weiterbehandlung für: | 18.11.2002 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 18.11.2002 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 02.12.2002 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 04.10.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 22.10.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 21.10.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 23.10.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | IT | 02.01.2004 | [2008/16] | Angeführt in | Internationale Recherche | [XA]EP0273583 (SEQUA CORP [US]) [X] 21 * abstract * * example 9 * * claim - * [A] 1-22; | [XA]WO9511464 (MINNESOTA MINING & MFG [US]) [X] 1,21 * abstract * * page 16, line 26 - line 35 * * page 21, line 8 - line 17 * * page 24, line 13 - line 19 * * page 47, line 16 - line 20 * * example 2 * * claims 1-15 * [A] 1-22; | [A]WO9712000 (MINNESOTA MINING & MFG [US]) [A] 1-22 * abstract ** page 9, line 4 - page 10, line 9 *; | [XA] - AKAY M ET AL, "EXAMINATION OF GLASS-TRANSITION IN A PU/PMMA SEQUENTIAL IPN", POLYMERS AT LOW TEMPERATURES.;LONDON, ENGL, 1987 Plastics & Rubber Inst, Engl, (1987), pages 10. 1 - 10. 11, XP002091670 [X] 21 * abstract * [A] 1-22 |