EP0950008 - DREHBARE VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUM ENTFERNEN VON DRÄHTEN EINES BALLENS [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 09.08.2002 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 11.01.2003 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat | veröffentlicht am 26.02.2003 [2003/09] | Anmelder | Für alle benannten Staaten LAMB-GRAYS HARBOR CO. Blaine and Firman Streets, P.O. Box 359 Hoquiam Washington 98550-0359 / US | [N/P] |
Frühere [1999/42] | Für alle benannten Staaten LAMB-GRAYS HARBOR CO. Blaine and Firman Streets, P.O. Box 359 Hoquiam, Washington 98550-0359 / US | Erfinder | 01 /
MERRILL, Stanley, R. 222 Ocean Beach Road Hoquiam, WA 98550 / US | 02 /
HAWLEY, Michael, E. 525 Westhill Avenue Beaconsfield, Quebec H9W 2G5 / CA | 03 /
DALIETOS, Paul Apartment 1825, 2827 Windsor Lane S.W. Tumwater, WA 98512 / US | [1999/42] | Vertreter | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Leopoldstraße 4 80802 München / DE | [N/P] |
Frühere [1999/42] | Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser Anwaltssozietät Maximilianstrasse 58 80538 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 98953789.9 | 21.10.1998 | [1999/42] | WO1998US22191 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19970962226 | 31.10.1997 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 962226 | [1999/42] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9922992 | Datum: | 14.05.1999 | Sprache: | EN | [1999/19] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0950008 | Datum: | 20.10.1999 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 14.05.1999 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1999/42] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0950008 | Datum: | 04.10.2001 | Sprache: | EN | [2001/40] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 14.05.1999 | Klassifikation | IPC: | B65B69/00 | [1999/42] | CPC: |
B65B69/0025 (EP,US);
Y10S83/909 (EP,US);
Y10T29/49821 (EP,US);
Y10T29/5139 (EP,US);
Y10T29/5148 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, DE, FR, GB, IT [1999/42] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | DREHBARE VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUM ENTFERNEN VON DRÄHTEN EINES BALLENS | [1999/42] | Englisch: | ROTATABLE APPARATUS AND METHOD FOR REMOVING WIRE FROM A BALE | [1999/42] | Französisch: | MACHINE ROTATIVE ET PROCEDE PERMETTANT DE RETIRER LE CABLE D'UNE BALLE | [1999/42] | Eintritt in die regionale Phase | 19.05.1999 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 19.05.1999 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 19.05.1999 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 19.05.1999 | Prüfungsantrag gestellt [1999/42] | 19.05.1999 | Antrag auf beschleunigte Prüfung gestellt | 03.03.2000 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 03.03.2000 | Entscheidung über den Antrag auf beschleunigte Prüfung - stattgegeben: Ja | 05.07.2000 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 13.10.2000 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 06.03.2001 | Ankündigung der Patenterteilung | 13.06.2001 | Erteilungsgebühr entrichtet | 13.06.2001 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | EP01103461.8 / EP1103469 | Einspruch (Einsprüche) | 05.07.2002 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2002/39] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 04.10.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 04.10.2001 | [2003/09] | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]EP0251414 (UITERT SPEC MASCHF VAN [NL]) [A] 1,6,14* column 4, line 16 - column 7, line 44; figure - *; | [YA]EP0281942 (B & G FOERDERTECHNIK GMBH [DE]) [Y] 14,16 * column 5, line 36 - column 8, line 32; figure - * [A] 1,2,10,11; | [Y]WO9213768 (SUNDS DEFIBRATOR IND AB [SE]) [Y] 14,16 * page 2, line 24 - page 5, line 26; figure - *; | [A]WO9317916 (JP PROJEKTTEKNIK AB [SE]) [A] 1,6,11,14 * page 2, line 26 - page 4, line 26; figure -; claim - * | Internationale Recherche | [A]EP0251414 (UITERT SPEC MASCHF VAN [NL]) [A] 1,6,14* column 4, line 16 - column 7, line 44; figure - *; | [YA]EP0281942 (B & G FOERDERTECHNIK GMBH [DE]) [Y] 14,16 * column 5, line 36 - column 8, line 32; figure - * [A] 1,2,10,11; | [Y]WO9213768 (SUNDS DEFIBRATOR IND AB [SE]) [Y] 14,16 * page 2, line 24 - page 5, line 26; figure - *; | [A]WO9317916 (JP PROJEKTTEKNIK AB [SE]) [A] 1,6,11,14 * page 2, line 26 - page 4, line 26; figure -; claim - * |