EP1044052 - FILTER MIT REINIGUNGSDÜSE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 22.04.2005 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 22.04.2005 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 08.06.2005 [2005/23] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Simatek A/S Stationsvej 3 4490 Jerslev S. / DK | [2000/42] | Erfinder | 01 /
JENSEN, Arne, Gronbaek Bakkendrupvej 38 DK-4480 St. Fuglede / DK | 02 /
CHRISTENSEN, Keld Hybenvej 19 DK-4291 Ruds Vedby / DK | [2000/42] | Vertreter | Sundien, Thomas, et al Zacco Denmark A/S Hans Bekkevolds Allé 7 2900 Hellerup / DK | [N/P] |
Frühere [2000/42] | Sundien, Thomas, et al Hofman-Bang A/S, Hans Bekkevolds Allé 7 2900 Hellerup / DK | Anmeldenummer, Anmeldetag | 98954242.8 | 10.11.1998 | [2000/42] | WO1998DK00483 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DK19230000974 | 10.11.1997 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DK 97423 | [2000/42] | Anmeldesprache | DA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9924146 | Datum: | 20.05.1999 | Sprache: | EN | [1999/20] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1044052 | Datum: | 18.10.2000 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 20.05.1999 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2000/42] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1044052 | Datum: | 16.06.2004 | Sprache: | EN | [2004/25] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | SE | 20.05.1999 | Klassifikation | IPC: | B01D46/04 | [2000/42] | CPC: |
B01D46/04 (EP,US);
B01D46/0005 (EP,US);
B01D46/2411 (EP,US);
B01D46/4272 (EP,US);
B01D46/71 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, DK, FR, GB, IE, SE [2000/42] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | FILTER MIT REINIGUNGSDÜSE | [2000/42] | Englisch: | A FILTER HAVING A CLEANING NOZZLE | [2000/42] | Französisch: | FILTRE MUNI D'UNE BUSE DE NETTOYAGE | [2000/42] | Eintritt in die regionale Phase | 10.11.1998 | Übersetzung eingereicht | 08.05.2000 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 08.05.2000 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 08.05.2000 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 04.06.1999 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: SE | 08.05.2000 | Prüfungsantrag gestellt [2000/42] | 05.12.2003 | Ankündigung der Patenterteilung | 31.03.2004 | Erteilungsgebühr entrichtet | 31.03.2004 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 17.03.2005 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2005/23] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 06.11.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 12.11.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 13.11.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 12.11.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]EP0719577 (INTENSIV FILTER GMBH [DE]) |