EP1062795 - VERFAHREN ZUR ÜBERTRAGUNG EINER BESTÄTIGUNG ZU EINEM A-TEILNEHMER [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 17.10.2008 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 17.10.2008 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 19.11.2008 [2008/47] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Nokia Corporation Keilalahdentie 4 02150 Espoo / FI | [2002/11] |
Frühere [2000/52] | Für alle benannten Staaten Nokia Networks Oy Keilalahdentie 4 02150 Espoo / FI | Erfinder | 01 /
KANERVA, Mikko Kaarnatie 1 F 58 FIN-00410 Helsinki / FI | [2000/52] | Vertreter | Holmström, Stefan Mikael, et al Kolster Oy Ab Iso Roobertinkatu 23 P.O. Box 148 00121 Helsinki / FI | [N/P] |
Frühere [2000/52] | Holmström, Stefan Mikael, et al Oy Kolster Ab, Iso Roobertinkatu 23, P.O. Box 148 00121 Helsinki / FI | Anmeldenummer, Anmeldetag | 98955603.0 | 16.11.1998 | [2000/52] | WO1998FI00897 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FI19970004260 | 17.11.1997 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FI 974260 | [2000/52] | Anmeldesprache | FI | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO9927699 | Datum: | 03.06.1999 | Sprache: | EN | [1999/22] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1062795 | Datum: | 27.12.2000 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 03.06.1999 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2000/52] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | SE | 29.07.1999 | Klassifikation | IPC: | H04M3/50, H04M3/42 | [2000/52] | CPC: |
H04Q11/0457 (EP,US);
H04M3/42 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2000/52] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUR ÜBERTRAGUNG EINER BESTÄTIGUNG ZU EINEM A-TEILNEHMER | [2000/52] | Englisch: | METHOD OF TRANSMITTING AN ACKNOWLEDGEMENT TO AN A-SUBSCRIBER | [2000/52] | Französisch: | PROCEDE D'EMISSION D'UN ACCUSE DE RECEPTION A DESTINATION D'UN ABONNE A | [2000/52] | Eintritt in die regionale Phase | 16.11.1998 | Übersetzung eingereicht | 08.05.2000 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 08.05.2000 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 08.05.2000 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 16.06.1999 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: SE | 08.05.2000 | Prüfungsantrag gestellt [2000/52] | 30.11.2006 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 08.03.2007 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 31.05.2008 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2008/47] | 06.06.2008 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 04.07.2008 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2008/47] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 13.11.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 14.11.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 13.11.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 12.11.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 12.11.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 14.11.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 14.11.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.11.2007 | 10   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]EP0434239 (AMERICAN TELEPHONE & TELEGRAPH [US]); | [X]US5680447 (DIAMOND ROBERT L [US], et al); | [A]EP0802661 (LUCENT TECHNOLOGIES INC [US]) |