EP1027751 - DIGITAL GESTEUERTE MONOLITHISCH INTEGRIERTE MIKROWELLENSCHALTUNGEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 11.12.2009 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 11.12.2009 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 13.01.2010 [2010/02] | Anmelder | Für alle benannten Staaten RAYTHEON COMPANY 870 Winter Street Waltham MA 02451-1449 / US | [N/P] |
Frühere [2004/16] | Für alle benannten Staaten Raytheon Company 870 Winter Street Waltham, Massachusetts 02451-1449 / US | ||
Frühere [2000/33] | Für alle benannten Staaten RAYTHEON COMPANY 141 Spring Street Lexington, Massachusetts 02173 / US | Erfinder | 01 /
SMITH, Irl, W. 537 Hayward Mill Road Concord, MA 01742 / US | [2000/33] | Vertreter | Jackson, David Spence Reddie & Grose LLP 16 Theobalds Road London WC1X 8PL / GB | [N/P] |
Frühere [2000/33] | Jackson, David Spence REDDIE & GROSE 16, Theobalds Road London, WC1X 8PL / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 98956504.9 | 03.11.1998 | [2000/33] | WO1998US23367 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19970963453 | 03.11.1997 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 963453 | US19970963562 | 03.11.1997 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 963562 | [2000/33] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9923717 | Datum: | 14.05.1999 | Sprache: | EN | [1999/19] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1027751 | Datum: | 16.08.2000 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 14.05.1999 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2000/33] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 14.05.1999 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 04.11.2008 | Klassifikation | IPC: | H01Q21/00, H01P1/15 | [2007/42] | CPC: |
H01Q21/0025 (EP)
|
Frühere IPC [2000/33] | H01Q3/22, H01Q3/24, H01Q3/26 | Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT [2000/33] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | DIGITAL GESTEUERTE MONOLITHISCH INTEGRIERTE MIKROWELLENSCHALTUNGEN | [2000/33] | Englisch: | DIGITALLY CONTROLLED MONOLITHIC MICROWAVE INTEGRATED CIRCUITS | [2000/33] | Französisch: | CIRCUITS INTEGRES MONOLITHIQUES HYPERFREQUENCE A COMMANDE NUMERIQUE | [2000/33] | Eintritt in die regionale Phase | 01.06.2000 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 01.06.2000 | Recherchengebühr entrichtet | 01.06.2000 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 01.06.2000 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 01.06.1999 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: US | 01.06.2000 | Prüfungsantrag gestellt [2000/33] | 16.03.2009 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 28.07.2009 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2010/02] | 31.08.2009 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2010/02] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 20.10.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 22.11.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 18.10.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 16.10.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 19.10.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 18.10.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 17.10.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 17.10.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 22.10.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 | 24.11.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 12 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US5585288 (DAVIS SUSAN E ET AL) [X] 1-15 * the whole document *; | [Y]US5412414 (AST HARRY C ET AL) [Y] 1,4,5,7,10,11 * column 5, line 30 - column 8, line 23 * * column 14, line 51 - column 15, line 37 * * column 16, line 19 - line 53 * * figures 1,4-9 * * abstract *; | [XY]US4638190 (CHEN YOUNG K ET AL) [X] 6,12,15 * column 8, line 6 - column 9, line 68 * * figures 4,5a,5b * * abstract * [Y] 1,4,5,7,10,11; | [X]US4967201 (RICH III EDWARD L) [X] 1,2,5,7,12 * column 3, line 35 - column 5, line 3 * * figures 1,6 * * abstract *; | [X]US5093667 (ANDRICOS CONSTANTINE) [X] 1,6,12,15 * column 5, line 41 - column 6, line 48 * * column 9, line 16 - column 11, line 34 * * column 20, line 10 - line 33 * * figures 2,7-9,21 * * abstract * | Internationale Recherche | [Y]US5412414 ; | [Y]US4945360 ; | [Y]US4967201 ; | [Y]US5093667 |