EP1027549 - AUSTAUSCHBARES VENTILBETÄTIGUNGSSYSTEM [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 19.11.2004 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 17.04.2015 | Änderung - Erlöschen in einem Vertragsstaat | veröffentlicht am 20.05.2015 [2015/21] | Anmelder | Für alle benannten Staaten ERIE MANUFACTURING COMPANY 4000 South 13th Street Milwaukee Wisconsin 53221 / US | [N/P] |
Frühere [2000/33] | Für alle benannten Staaten ERIE MANUFACTURING COMPANY 4000 South 13th Street Milwaukee, Wisconsin 53221 / US | Erfinder | 01 /
SCHREINER, Michael, R. 1754 West Second Avenue Port Washington, WI 53074 / US | 02 /
SCHLAIS, John, H. 2887 South 128th Street New Berlin, WI 53151 / US | [2000/33] | Vertreter | Brunner, Michael John Gill Jennings & Every LLP The Broadgate Tower 20 Primrose Street London EC2A 2ES / GB | [N/P] |
Frühere [2000/33] | Brunner, Michael John GILL JENNINGS & EVERY Broadgate House 7 Eldon Street London EC2M 7LH / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 98958480.0 | 06.11.1998 | [2000/33] | WO1998US23676 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19970966379 | 07.11.1997 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 966379 | [2000/33] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9924745 | Datum: | 20.05.1999 | Sprache: | EN | [1999/20] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1027549 | Datum: | 16.08.2000 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 20.05.1999 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2000/33] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1027549 | Datum: | 14.01.2004 | Sprache: | EN | [2004/03] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 20.05.1999 | Klassifikation | IPC: | F16K31/04 | [2000/33] | CPC: |
F16K31/043 (EP,US);
F16K31/04 (KR)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2000/33] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | AUSTAUSCHBARES VENTILBETÄTIGUNGSSYSTEM | [2000/33] | Englisch: | INTERCHANGEABLE VALVE ACTUATOR SYSTEM | [2000/33] | Französisch: | DISPOSITIF POUSSOIR INTERCHANGEABLE | [2000/33] | Eintritt in die regionale Phase | 04.05.2000 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 04.05.2000 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 04.05.2000 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 04.06.1999 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 04.05.2000 | Prüfungsantrag gestellt [2000/33] | 04.09.2002 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 27.12.2002 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 16.05.2003 | Ankündigung der Patenterteilung | 04.09.2003 | Erteilungsgebühr entrichtet | 04.09.2003 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 15.10.2004 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2005/01] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 10.11.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 07.11.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 07.11.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 07.11.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 14.01.2004 | BE | 14.01.2004 | CH | 14.01.2004 | CY | 14.01.2004 | FI | 14.01.2004 | LI | 14.01.2004 | DK | 14.04.2004 | GR | 14.04.2004 | SE | 14.04.2004 | ES | 25.04.2004 | PT | 14.06.2004 | [2015/21] |
Frühere [2008/16] | AT | 14.01.2004 | |
BE | 14.01.2004 | ||
CH | 14.01.2004 | ||
CY | 14.01.2004 | ||
FI | 14.01.2004 | ||
LI | 14.01.2004 | ||
DK | 14.04.2004 | ||
GR | 14.04.2004 | ||
SE | 14.04.2004 | ||
ES | 25.04.2004 | ||
PT | 14.06.2004 | ||
Frühere [2007/18] | AT | 14.01.2004 | |
BE | 14.01.2004 | ||
CH | 14.01.2004 | ||
CY | 14.01.2004 | ||
FI | 14.01.2004 | ||
LI | 14.01.2004 | ||
DK | 14.04.2004 | ||
GR | 14.04.2004 | ||
SE | 14.04.2004 | ||
ES | 25.04.2004 | ||
Frühere [2005/02] | AT | 14.01.2004 | |
BE | 14.01.2004 | ||
CH | 14.01.2004 | ||
FI | 14.01.2004 | ||
LI | 14.01.2004 | ||
DK | 14.04.2004 | ||
GR | 14.04.2004 | ||
SE | 14.04.2004 | ||
ES | 25.04.2004 | ||
Frühere [2005/01] | AT | 14.01.2004 | |
BE | 14.01.2004 | ||
CH | 14.01.2004 | ||
FI | 14.01.2004 | ||
LI | 14.01.2004 | ||
GR | 14.04.2004 | ||
SE | 14.04.2004 | ||
ES | 25.04.2004 | ||
Frühere [2004/46] | AT | 14.01.2004 | |
CH | 14.01.2004 | ||
FI | 14.01.2004 | ||
LI | 14.01.2004 | ||
GR | 14.04.2004 | ||
SE | 14.04.2004 | ||
ES | 25.04.2004 | ||
Frühere [2004/44] | AT | 14.01.2004 | |
CH | 14.01.2004 | ||
FI | 14.01.2004 | ||
LI | 14.01.2004 | ||
GR | 14.04.2004 | ||
SE | 14.04.2004 | ||
Frühere [2004/43] | AT | 14.01.2004 | |
FI | 14.01.2004 | ||
GR | 14.04.2004 | ||
SE | 14.04.2004 | ||
Frühere [2004/41] | FI | 14.01.2004 | |
GR | 14.04.2004 | ||
SE | 14.04.2004 | ||
Frühere [2004/40] | FI | 14.01.2004 | |
SE | 14.04.2004 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]WO8300368 (PHILADELPHIA GEAR CORP [US]) [A] 1-51* abstract *; | [A]DE8407586U (BASF) [A] 1-51 * figures 1,2; claims 1,2 *; | [A]DE9010608U (MEIER) [A] 1-51 * page 8, line 6 - line 27; figures 1,2 * |