EP1027783 - VERFAHREN UND ANORDNUNG ZUR ÜBERTRAGUNG VON DATEN ÜBER EINE FUNKSCHNITTSTELLE IN EINEM FUNK-KOMMUNIKATIONSSYSTEM [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 12.12.2003 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 12.12.2003 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 28.01.2004 [2004/05] | Anmelder | Für alle benannten Staaten SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Werner-von-Siemens-Str. 1 DE-80333 München / DE | [N/P] |
Frühere [2000/33] | Für alle benannten Staaten SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Wittelsbacherplatz 2 80333 München / DE | Erfinder | 01 /
RITTER, Gerhard Mühlweg 1 D-86943 Thaining / DE | [2000/33] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 98959741.4 | 19.10.1998 | [2000/33] | WO1998DE03061 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE1997147457 | 27.10.1997 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 19747457 | [2000/33] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9922483 | Datum: | 06.05.1999 | Sprache: | DE | [1999/18] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1027783 | Datum: | 16.08.2000 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 06.05.1999 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2000/33] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1027783 | Datum: | 05.02.2003 | Sprache: | DE | [2003/06] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 06.05.1999 | Klassifikation | IPC: | H04L7/04, H04B7/26 | [2000/33] | CPC: |
H04L25/0226 (EP,US);
H04L1/0078 (EP,US);
H04L7/041 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, ES, FR, GB [2000/33] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN UND ANORDNUNG ZUR ÜBERTRAGUNG VON DATEN ÜBER EINE FUNKSCHNITTSTELLE IN EINEM FUNK-KOMMUNIKATIONSSYSTEM | [2000/33] | Englisch: | METHODS AND ARRANGEMENT FOR TRANSMITTING DATA VIA A RADIO INTERFACE IN A RADIOCOMMUNICATIONS SYSTEM | [2000/33] | Französisch: | PROCEDES ET DISPOSITIF POUR LA TRANSMISSION DE DONNEES PAR L'INTERMEDIAIRE D'UNE INTERFACE RADIO DANS UN SYSTEME DE RADIOCOMMUNICATION | [2000/33] | Eintritt in die regionale Phase | 19.04.2000 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 19.04.2000 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 19.04.2000 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 07.04.1999 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 19.04.2000 | Prüfungsantrag gestellt [2000/33] | 05.06.2001 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 05.10.2001 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 13.12.2001 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M03) | 17.01.2002 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 28.02.2002 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 13.05.2002 | Ankündigung der Patenterteilung | 05.08.2002 | Erteilungsgebühr entrichtet | 05.08.2002 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 06.11.2003 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2004/05] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 17.10.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 23.10.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 21.10.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | ES | 28.08.2003 | [2004/04] | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]US5185764 (BAIER ALFRED [DE]) [A] 11* abstract *; | [A]EP0535403 (NEC CORP [JP]) [A] 1,2,6,7,10 * abstract * * column 7, line 26 - line 51 *; | [A]EP0615352 (NOKIA MOBILE PHONES LTD [FI]) [A] 1 * abstract *; | [A]WO9611533 (NOKIA TELECOMMUNICATIONS OY [FI], et al) [A] 1 * abstract *; | [A]EP0767557 (NOKIA MOBILE PHONES LTD [FI]) [A] 1 * abstract * * page 2, line 42 - line 46 * |