EP1050163 - PASSIVES KABELFERNSEHBAUELEMENT MIT HF-VERTEILER UND ANSCHLUSSBUCHSE ZUR HINZUFÜGUNG UND WEGNAHME VON LEISTUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 12.03.2004 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 17.04.2015 | Änderung - Erlöschen in einem Vertragsstaat | veröffentlicht am 20.05.2015 [2015/21] | Anmelder | Für alle benannten Staaten GENERAL INSTRUMENT CORPORATION 101 Tournament Drive Horsham, Pennsylvania 19044 / US | [N/P] |
Frühere [2000/45] | Für alle benannten Staaten General Instrument Corporation 101 Tournament Drive Horsham, Pennsylvania 19044 / US | Erfinder | 01 /
GRESKO, Richard 1417 County Line Road Huntingdon Valley, PA 19006 / US | [2000/45] | Vertreter | Cooper, John, et al Murgitroyd & Company Scotland House 165-169 Scotland Street Glasgow G5 8PL / GB | [N/P] |
Frühere [2001/20] | Cooper, John, et al Murgitroyd & Company, Chartered Patent Agents, 373 Scotland Street Glasgow G5 8QA / GB | ||
Frühere [2000/45] | Boydell, John Christopher, et al Stevens, Hewlett & Perkins Halton House 20/23 Holborn London EC1N 2JD / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 98962038.0 | 10.12.1998 | [2000/45] | WO1998US26177 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19980005649 | 12.01.1998 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 5649 | [2000/45] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9935838 | Datum: | 15.07.1999 | Sprache: | EN | [1999/28] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1050163 | Datum: | 08.11.2000 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 15.07.1999 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2000/45] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1050163 | Datum: | 07.05.2003 | Sprache: | EN | [2003/19] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 15.07.1999 | Klassifikation | IPC: | H04N7/10, H03H7/46 | [2000/45] | CPC: |
H04N7/104 (EP,US);
H04N7/10 (KR);
H03H7/46 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB [2000/45] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | PASSIVES KABELFERNSEHBAUELEMENT MIT HF-VERTEILER UND ANSCHLUSSBUCHSE ZUR HINZUFÜGUNG UND WEGNAHME VON LEISTUNG | [2000/45] | Englisch: | CATV PASSIVE COMPONENT WITH RF SPLITTER AND POWER ADDING/REMOVAL PORT | [2000/45] | Französisch: | COMPOSANT PASSIF DE TV CABLEE AVEC SEPARATEUR DE FREQUENCE RADIO ET PORT D'ADJONCTION/RETRAIT DE PUISSANCE | [2000/45] | Eintritt in die regionale Phase | 10.07.2000 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 10.07.2000 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 10.07.2000 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 10.08.1999 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 10.07.2000 | Prüfungsantrag gestellt [2000/45] | 08.03.2001 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 07.07.2001 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 31.07.2002 | Ankündigung der Patenterteilung | 20.12.2002 | Erteilungsgebühr entrichtet | 20.12.2002 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 10.02.2004 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2004/18] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 20.11.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 07.12.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 04.12.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | |||
Frühere [2004/23] | DE | 08.08.2003 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]US3671885 (PENNYPACKER FRANK C) [A] 1,10 * column 5, line 65 - column 9, line 55; figures 5-13 *; | [A]WO9732438 (ERICSSON RAYNET [US]) [A] 1,10 * page 3, line 34 - page 4, line 19 * * page 9, line 1 - page 10, line 34; figures 3,4 *; | [A]WO9747082 (SCIENTIFIC ATLANTA [US], et al) [A] 1,10 * the whole document *; | [A]WO9610853 (ROSE WALTER GMBH & CO KG [DE], et al) [A] 1,10 * page 2, line 22 - page 3, line 24; figure 1 * |