EP1038281 - KOMMUNIKATIONSENDGERÄT UND VERFAHREN ZUR ÜBERMITTLUNG VON MELDUNGEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 28.07.2001 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 28.07.2001 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 12.09.2001 [2001/37] | Anmelder | Für alle benannten Staaten SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Werner-von-Siemens-Str. 1 DE-80333 München / DE | [N/P] |
Frühere [2000/39] | Für alle benannten Staaten SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Wittelsbacherplatz 2 80333 München / DE | Erfinder | 01 /
BAUMGART, Bodo Am Galgenberg 6 D-72622 Nürtingen / DE | [2000/39] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 98965608.7 | 07.12.1998 | [2000/39] | WO1998DE03591 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE1997154952 | 11.12.1997 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 19754952 | [2000/39] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9930301 | Datum: | 17.06.1999 | Sprache: | DE | [1999/24] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1038281 | Datum: | 27.09.2000 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 17.06.1999 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2000/39] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 17.06.1999 | Klassifikation | IPC: | G08B25/01 | [2000/39] | CPC: |
G08B25/016 (EP);
H04M1/72424 (EP);
G08B25/006 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB [2000/39] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | KOMMUNIKATIONSENDGERÄT UND VERFAHREN ZUR ÜBERMITTLUNG VON MELDUNGEN | [2000/39] | Englisch: | COMMUNICATIONS TERMINAL AND METHOD FOR TRANSMITTING MESSAGES | [2000/39] | Französisch: | TERMINAL DE COMMUNICATION ET PROCEDE DE TRANSMISSION DE MESSAGES | [2000/39] | Eintritt in die regionale Phase | 17.04.2000 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 17.04.2000 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 17.04.2000 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 27.05.1999 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 17.04.2000 | Prüfungsantrag gestellt [2000/39] | 30.10.2000 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 10.03.2001 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2001/37] | 11.04.2001 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2001/37] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 18.12.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [XY]FR2468171 (BILLAUD DANIEL [FR]) [X] 1,6,7,12 * claim - * [Y] 2,8; | [Y]DE4225567 (STELLBRINK AXEL [DE], et al) [Y] 2,8 * page 4, column R, line 9 - line 20; claim - *; | [X]DE4422204 (IWN ELEKTRONIK GMBH [DE], et al) [X] 1,3-7,9-12 * the whole document *; | [X]EP0679041 (SIEMENS AG [DE]) [X] 1,3-7,9-12 * claim - *; | [PX]DE19652142 (SCHMIDT HOLGER [DE]) [PX] 1,3-7,9-12 * claim - *; | [A]EP0809117 (SUN MICROSYSTEMS INC [US]) [A] 1,3,4,6,7,9,10,12 * claim - *; | [A]EP0748727 (SEGURMAP SA [ES]) [A] 1,3,4,6,7,9,10,12 * claim - *; | [A]EP0652542 (NEDAP NV [NL]) [A] 1,3-7,9-12 * claim - * |