EP1045830 - ALPHA-AMINOAMIDDERIVATE DIE ALS ANALGETISCHE MITTEL NÜTZLICH SIND [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 27.02.2004 Datenbank zuletzt aktualisiert am 21.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 27.02.2004 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 14.04.2004 [2004/16] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Newron Pharmaceuticals S.p.A. Via Ariosto, 21 20091 Bresso (MI) / IT | [2003/03] |
Frühere [2000/43] | Für alle benannten Staaten Newron Pharmaceuticals S.p.A. Via R. Lepetit 34 21040 Gerenzano (Varese) / IT | Erfinder | 01 /
PEVARELLO, Paolo Piazza San Pietro in Ciel d'Oro, 7/A I-27100 Pavia / IT | 02 /
VARASI, Mario Via Giambellino, 80 I-20146 Milan / IT | 03 /
SALVATI, Patricia Via Valera, 16/C I-20020 Arese / IT | 04 /
POST, Claes Nässelvägen 5 S-193 34 Sigtuna / SE | [2000/43] | Vertreter | Sgarbi, Renato, et al Giambrocono & C. s.p.a. Via Rosolino Pilo 19/B 20129 Milano / IT | [N/P] |
Frühere [2000/43] | Sgarbi, Renato, et al Ing. A. Giambrocono & C. S.r.l. Via Rosolino Pilo 19/B 20129 Milano / IT | Anmeldenummer, Anmeldetag | 98966617.7 | 12.12.1998 | [2000/43] | WO1998EP08157 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | GB19970027523 | 31.12.1997 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 9727523 | [2000/43] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9935125 | Datum: | 15.07.1999 | Sprache: | EN | [1999/28] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1045830 | Datum: | 25.10.2000 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 15.07.1999 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2000/43] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1045830 | Datum: | 23.04.2003 | Sprache: | EN | [2003/17] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 15.07.1999 | Klassifikation | IPC: | C07C255/54, A61K31/165 | [2000/43] | CPC: |
C07C237/06 (EP,US);
C07C255/54 (EP,KR,US);
A61K31/165 (EP,US);
A61P25/04 (EP);
A61P29/00 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2000/43] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ALPHA-AMINOAMIDDERIVATE DIE ALS ANALGETISCHE MITTEL NÜTZLICH SIND | [2000/43] | Englisch: | ALPHA-AMINOAMIDE DERIVATIVES USEFUL AS ANALGESIC AGENTS | [2000/43] | Französisch: | DERIVES ALPHA-AMINOAMIDES UTILES EN TANT QU'AGENTS ANALGESIQUES | [2000/43] | Eintritt in die regionale Phase | 06.07.2000 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 06.07.2000 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 06.07.2000 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 15.07.1999 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 06.07.2000 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 06.07.2000 | Prüfungsantrag gestellt [2000/43] | 20.02.2002 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 22.03.2002 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 24.07.2002 | Ankündigung der Patenterteilung | 04.11.2002 | Erteilungsgebühr entrichtet | 04.11.2002 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 26.01.2004 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2004/16] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 31.10.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 22.11.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 22.11.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]GB2059963 (ROBINS CO INC A H) [A] 1-12 * page 1, line 1 - line 50; example -; claim - *; | [DA]WO9014334 (ERBA CARLO SPA [IT]) [DA] 1-12 * page 1, line 21 - page 3, line 7; example -; claim - *; | [A]EP0525360 (KOREA RES INST CHEM TECH [KR]) [A] 1-12 * page 1, line 1 - page 5, line 25; example -; claim - *; | [DA]WO9705102 (PHARMACIA & UPJOHN SPA [IT], et al) [DA] 1-12* page 1, line 1 - line 26; example -; claim - *; | [PX] - PAOLO PEVARELLO ET AL., "Synthesis and Anticonvulsant Activity of a New Class of 2-[(Arylalkyl)amino]alkanamide Derivatives", JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY., WASHINGTON US, (19980212), vol. 41, no. 4, pages 579 - 590, XP002101390 [PX] 7-11 * see page 580, column 1, scheme 1; page 582, table 2, entry 60; page 583, column 2, table 5, entry 60; page 587, column 1, lines 36 - 45 * DOI: http://dx.doi.org/10.1021/jm970599m |