EP0938988 - Federabstützung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 27.04.2007 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 27.04.2007 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 30.05.2007 [2007/22] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Dr.Ing. H.C. F. Porsche Aktiengesellschaft Porscheplatz 1 70435 Stuttgart / DE | [N/P] |
Frühere [2006/25] | Für alle benannten Staaten Dr.Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft Porscheplatz 1 70435 Stuttgart / DE | ||
Frühere [1999/35] | Für alle benannten Staaten Dr.Ing. h.c.F. Porsche Aktiengesellschaft Porscheplatz 1 70435 Stuttgart / DE | Erfinder | 01 /
Rispeter, Siegfried Uhlandstrasse 13 74354 Besigheim / DE | 02 /
Lauer, Jürgen Hofmeisterstrasse 9 70565 Stuttgart / DE | [1999/35] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 99100484.7 | 12.01.1999 | [1999/35] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE1998108021 | 26.02.1998 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 19808021 | [1999/35] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0938988 | Datum: | 01.09.1999 | Sprache: | DE | [1999/35] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0938988 | Datum: | 28.05.2003 | [2003/22] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0938988 | Datum: | 21.06.2006 | Sprache: | DE | [2006/25] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 11.04.2003 | Klassifikation | IPC: | B60G15/06 | [1999/35] | CPC: |
B60G21/0551 (EP,US);
B60G15/063 (EP,US);
B60G2202/312 (EP,US);
B60G2204/1224 (EP,US);
B60G2204/1242 (EP,US);
B60G2204/418 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, ES, FR, GB, IT [2004/08] |
Frühere [1999/35] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Federabstützung | [1999/35] | Englisch: | Spring support | [1999/35] | Französisch: | Support pour ressort | [1999/35] | Prüfungsverfahren | 28.11.2003 | Prüfungsantrag gestellt [2004/05] | 02.04.2004 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 11.08.2004 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 16.12.2005 | Ankündigung der Patenterteilung | 26.04.2006 | Erteilungsgebühr entrichtet | 26.04.2006 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 22.03.2007 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2007/22] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 23.12.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 31.01.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 31.01.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 02.02.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 31.01.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 31.01.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US3892397 (NICHOLLS LAWRENCE GEORGE) [A] 1 * column 1, line 45 - line 56; figure 4 *; | [DA]DE8802370U (FICHTEL UND SACHS AG) [DA] 1,3* figures 1,2 *; | [Y]US4771996 (MARTINEZ JR GUILLERMO [US], et al) [Y] 5 * figures 3-5 * * column 4, line 56 - line 65; claim 2 *; | [Y]DE4129645 (BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG [DE]) [Y] 1,2,5 * figures 1,2 *; | [A]DE4129644 (BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG [DE]) [A] 3 * figures 1,2 *; | [A]US5326084 (MEVISSEN PETER [DE], et al) [A] 1 * figures 1,6 * * column 1, line 36 - line 43 * * column 2, line 44 - line 45 * * column 2, line 65 - column 3, line 5 *; | [Y]GB2283711 (ACG FRANCE [FR], et al) [Y] 1,2,5 * figures 1,6,8 * * page 7, line 25 - page 8, line 2; claim 3 *; | [A]DE19632183 (MANNESMANN SACHS AG [DE]) [A] 1 * figures 1,2 * | vom Anmelder | DE8802370U |