EP0933559 - Stufenloses Reibrollengetriebe [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 27.02.2004 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 27.02.2004 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 14.04.2004 [2004/16] | Anmelder | Für alle benannten Staaten NISSAN MOTOR COMPANY LIMITED 2 Takara-cho Kanagawa-ku Yokohama-shi Kanagawa 221-0023 / JP | [N/P] |
Frühere [1999/31] | Für alle benannten Staaten NISSAN MOTOR COMPANY, LIMITED 2, Takara-cho, Kanagawa-ku Yokohama-shi, Kanagawa 221-0023 / JP | Erfinder | 01 /
Mori, Haruhito 7-8-5, Shukugawara, Tama-ku Kawasaki-shi, Kanagawa 214-0021 / JP | 02 /
Nakano, Masaki 2140-41, Kamiiida-cho, Izumi-ku Yokohama-shi, Kanagawa 245-0018 / JP | 03 /
Sugihara, Jun 2-92, Urago-cho Yokosuka-shi, Kanagawa 237-0062 / JP | [1999/31] | Vertreter | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Leopoldstrasse 4 80802 München / DE | [N/P] |
Frühere [1999/31] | Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser Anwaltssozietät Maximilianstrasse 58 80538 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 99101332.7 | 25.01.1999 | [1999/31] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP19980016622 | 29.01.1998 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 1662298 | [1999/31] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0933559 | Datum: | 04.08.1999 | Sprache: | EN | [1999/31] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0933559 | Datum: | 06.10.1999 | [1999/40] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0933559 | Datum: | 23.04.2003 | Sprache: | EN | [2003/17] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 25.08.1999 | Klassifikation | IPC: | F16H15/38 | [1999/31] | CPC: |
F16H15/38 (EP,US);
Y10T403/7021 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB [2000/24] |
Frühere [1999/31] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Stufenloses Reibrollengetriebe | [1999/31] | Englisch: | Friction roller type continuously variable transmission | [1999/31] | Französisch: | Variateur continu de vitesse à rouleaux de traction | [1999/31] | Prüfungsverfahren | 25.01.1999 | Prüfungsantrag gestellt [1999/31] | 20.04.2001 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 07.08.2001 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 12.11.2001 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 06.03.2002 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 13.06.2002 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 23.10.2002 | Ankündigung der Patenterteilung | 22.01.2003 | Erteilungsgebühr entrichtet | 22.01.2003 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 26.01.2004 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2004/16] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 11.01.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 14.01.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 14.01.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [PDX]EP0882910 (NISSAN MOTOR [JP]) [PDX] 1,2,6-12 * figure 5 *; | [A]JPH08145134 ; | JPH08145134 [ ] (NIPPON SEIKO KK) [ ] * figure 2 *; | [A]US4905529 (NAKANO MASAKI [JP]) [A] 1 * figure 5 *; | [A]US4955246 (NAKANO MASAKI [JP]) [A] 1 * figure 1 * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19961031), vol. 096, no. 010, & JP08145134 A 19960604 (NIPPON SEIKO KK) [A] 1 * abstract * | vom Anmelder | JPH01295070 | JPH09147354 | JPH1016622 | US19980090183 |