27.06.2008 |
Änderung - Anmelder |
veröffentlicht am 30.07.2008 [2008/31] |
07.07.2007 |
Einspruch zurückgewiesen |
veröffentlicht am 08.08.2007 [2007/32] |
20.03.2007 |
Neuer Eintrag: Absendung der Niederschrift über die mündliche Verhandlung |
|
20.03.2007 |
Neuer Eintrag: Absendung der Mitteilung über die Zurückweisung des Einspruchs |
|
06.02.2007 |
Änderung: Termin der mündlichen Verhandlung |
|
06.02.2007 |
Löschung: Absendung der Niederschrift über die mündliche Verhandlung |
|
06.02.2007 |
Neuer Eintrag: Absendung der Niederschrift über die mündliche Verhandlung |
|
18.11.2006 |
Neuer Eintrag: Termin der mündlichen Verhandlung |
|
26.10.2005 |
Neuer Eintrag: Erwiderung des Patentinhabers auf den Einspruch (die Einsprüche) |
|
24.06.2005 |
Anderung - Einspruchsdaten/Daten des Einsprechenden oder des Vertreters des Einsprechenden |
veröffentlicht am 10.08.2005 [2005/32] |
18.06.2005 |
Unveröffentlichte Änderung der Daten des Einsprechenden |
|
18.06.2005 |
Löschung: Prüfung des Einspruchs auf Zulässigkeit: Absendung der Mitteilung + Frist |
|
18.06.2005 |
Löschung: Prüfung des Einspruchs auf Zulässigkeit: Eingang der Erwiderung |
|
18.06.2005 |
Neuer Eintrag: Mitteilung eines Einspruchs und Aufforderung zur Stellungnahme + Frist |
|
03.06.2005 |
Anderung - Einspruchsdaten/Daten des Einsprechenden oder des Vertreters des Einsprechenden |
veröffentlicht am 20.07.2005 [2005/29] |
01.06.2005 |
Unveröffentlichte Änderung der Daten des Einsprechenden |
|
01.06.2005 |
Löschung: Prüfung des Einspruchs auf Zulässigkeit: Absendung der Mitteilung + Frist |
|
01.06.2005 |
Löschung: Prüfung des Einspruchs auf Zulässigkeit: Eingang der Erwiderung |
|
27.05.2005 |
Einspruch eingelegt |
veröffentlicht am 13.07.2005 [2005/28] |
21.05.2005 |
Unveröffentlichte Änderung der Daten des Einsprechenden |
|
21.05.2005 |
Löschung: Prüfung des Einspruchs auf Zulässigkeit: Absendung der Mitteilung + Frist |
|
21.01.2005 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 09.03.2005 [2005/10] |
02.07.2004 |
(Voraussichtliche) Erteilung |
veröffentlicht am 18.08.2004 [2004/34] |
02.07.2004 |
Neuer Eintrag: Zahlung der Erteilungsgebühr |
|
02.07.2004 |
Neuer Eintrag: Zahlung der Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr |
|
28.02.2004 |
Neuer Eintrag: Ankündigung der Patenterteilung |
|
25.02.2004 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
10.02.2004 |
Neuer Eintrag: Erwiderung auf den Prüfungsbericht |
|
24.10.2003 |
Erster Prüfungsbericht |
|
18.10.2003 |
Neuer Eintrag: Absendung des Prüfungsberichts + Frist |
|
27.02.2003 |
Jahresgebühr |
|
28.03.2002 |
Änderung - Vertreter |
veröffentlicht am 15.05.2002 [2002/20] |
08.03.2002 |
Jahresgebühr |
|
17.01.2002 |
Änderung - Erstreckungsstaaten |
|
23.11.2001 |
Änderung - Anmelder |
veröffentlicht am 09.01.2002 [2002/02] |
14.09.2001 |
Endgültige Liste der benannten Staaten |
veröffentlicht am 31.10.2001 [2001/44] |
23.02.2001 |
Prüfungsantrag gestellt |
veröffentlicht am 11.04.2001 [2001/15] |
27.01.2001 |
Jahresgebühr |
|
29.12.2000 |
Veröffentlichung des Recherchenberichts |
veröffentlicht am 14.02.2001 [2001/07] |
06.08.1999 |
Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts |
veröffentlicht am 22.09.1999 [1999/38] |