EP0943473 - Kraftfahrzeug mit einem verfahrbaren Verdeck [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Einspruch zurückgewiesen Status aktualisiert am 07.07.2007 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 27.06.2008 | Änderung - Anmelder | veröffentlicht am 30.07.2008 [2008/31] | Anmelder | Für alle benannten Staaten SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Werner-von-Siemens-Str. 1 DE-80333 München / DE | [N/P] |
Frühere [2008/31] | Für alle benannten Staaten SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Wittelsbacherplatz 2 80333 München / DE | ||
Frühere [2002/02] | Für alle benannten Staaten Siemens Aktiengesellschaft Wittelsbacherplatz 2 80333 München / DE | ||
Frühere [1999/38] | Für alle benannten Staaten Mannesmann VDO Aktiengesellschaft Kruppstrasse 105 60388 Frankfurt am Main / DE | Erfinder | 01 /
Baumert, Jochen Schenkstrasse 5 60489 Frankfurt / DE | 02 /
Zintler, Albert Weserstrasse 15 64521 Gross-Gerau / DE | [1999/38] | Vertreter | (deleted) | [2002/20] |
Frühere [1999/38] | Rassler, Andrea, Dipl.-Phys. Kruppstrasse 105 60388 Frankfurt / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 99103170.9 | 18.02.1999 | [1999/38] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE1998111232 | 14.03.1998 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 19811232 | [1999/38] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0943473 | Datum: | 22.09.1999 | Sprache: | DE | [1999/38] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0943473 | Datum: | 14.02.2001 | [2001/07] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0943473 | Datum: | 18.08.2004 | Sprache: | DE | [2004/34] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 02.01.2001 | Klassifikation | IPC: | B60J7/12 | [1999/38] | CPC: |
B60J7/0573 (EP);
B60R21/01512 (EP);
B60R21/01538 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, SE [2001/44] |
Frühere [1999/38] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Kraftfahrzeug mit einem verfahrbaren Verdeck | [1999/38] | Englisch: | Vehicle with convertible top | [1999/38] | Französisch: | Véhicule avec capote pliante | [1999/38] | Prüfungsverfahren | 13.01.2001 | Prüfungsantrag gestellt [2001/15] | 22.10.2003 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 05.02.2004 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 05.03.2004 | Ankündigung der Patenterteilung | 21.06.2004 | Erteilungsgebühr entrichtet | 21.06.2004 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | Einsprechende(r) | 01
18.05.2005
17.06.2005
ADMISSIBLE Open Air Systems GmbH Kraillinger Str. 5 82152 Stockdorf / DE Vertreter des Einsprechenden Konnerth, Dieter Hans Fischer & Konnerth Patentanwälte Partnerschaft Schertlinstrasse 18 81379 München / DE | [N/P] |
Frühere [2005/28] | |||
Einsprechende(r) | 01
18.05.2005
17.06.2005
ADMISSIBLE Open Air Systems GmbH Kraillinger Str. 5 82152 Stockdorf / DE Vertreter des Einsprechenden Konnerth, Dieter Hans Wiese & Konnerth Georgenstrasse 6 82152 Planegg / DE | 22.06.2005 | Aufforderung des Patentinhabers, eine Stellungnahme zum Einspruch einzureichen | 19.10.2005 | Erwiderung des Patentinhabers auf den Einspruch (die Einsprüche) | 07.03.2007 | Absage der mündlichen Verhandlung die für den 27.03.2007 geplant war | 07.03.2007 | Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt | 22.03.2007 | Absendedatum der Zurückweisung des Einspruchs | 27.03.2007 | Termin der mündlichen Verhandlung | 01.04.2007 | Rechtswirksamkeit der Zurückweisung des Einspruchs [2007/32] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 12.01.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 18.02.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 17.02.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 16.02.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | SE | 18.11.2004 | [2005/10] | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US5531472 (SEMCHENA JOHN H [US], et al) [A] 1-3,9 * column A; figure 1 *; | [A]DE4433601 (BRUSE KURT [DE]) [A] 1,4 * abstract *; | [A]EP0764553 (PININFARINA SPA [IT]) [A] 1,7,8 * abstract * * column 5, line 27 - line 31 *; | [PA]JPH10278592 ; | [A]DE3527405 (BOSCH GMBH ROBERT [DE]) [A] 1 * abstract * | [PA] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19990129), vol. 1999, no. 01, & JP10278592 A 19981020 (MITSUBISHI ELECTRIC CORP) [PA] 1,6 * abstract * |