EP0964295 - Filmpositionierungssystem und Verfahren dazu [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgenommen Status aktualisiert am 05.04.2002 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 26.06.2009 | Änderung - Vertreter | veröffentlicht am 29.07.2009 [2009/31] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Sony Corporation 7-35, Kitashinagawa 6-chome Shinagawa-ku Tokyo / JP | [N/P] |
Frühere [1999/50] | Für alle benannten Staaten SONY CORPORATION 7-35, Kitashinagawa 6-chome Shinagawa-ku Tokyo / JP | Erfinder | 01 /
Nagumo, Hirobumi c/o Sony Corporation, 7-35, Kitashinagawa 6-chome Shinagawa-ku, Tokyo / JP | [1999/50] | Vertreter | Körber, Wolfhart, et al Mitscherlich & Partner Patentanwälte Sonnenstrasse 33 80331 München / DE | [N/P] |
Frühere [2009/31] | Körber, Wolfhart, et al Mitscherlich & Partner Patentanwälte Sonnenstrasse 33 80331 München / DE | ||
Frühere [1999/50] | Körber, Wolfhart, Dr., et al Patent- und Rechtsanwälte Mitscherlich & Partner, Sonnenstrasse 33 80331 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 99111162.6 | 08.06.1999 | [1999/50] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP19980161115 | 09.06.1998 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 16111598 | [1999/50] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0964295 | Datum: | 15.12.1999 | Sprache: | EN | [1999/50] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 24.09.1999 | Klassifikation | IPC: | G03B21/32, H04N3/40 | [1999/50] | CPC: |
H04N3/40 (EP,US);
G03B21/32 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB [2000/34] |
Frühere [1999/50] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Filmpositionierungssystem und Verfahren dazu | [1999/50] | Englisch: | Film positioning system and method thereof | [1999/50] | Französisch: | Système et méthode de positionnement de film | [1999/50] | Prüfungsverfahren | 17.04.2000 | Prüfungsantrag gestellt [2000/24] | 28.03.2002 | Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen [2002/21] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 13.06.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]JPH08340481 ; | [A]US5474245 (GUNDAY ERHAN H [US], et al) [A] 1,2,4 * column 5 - column 20; figures 1-8 * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19970430), vol. 97, no. 4, & JP08340481 A 19961224 (SONY CORP.) [A] 1,2,4 * abstract * |