EP0977474 - Abschirmung gegen elektromagnetisches Feld niedriger Frequenz [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2000/05] | Abschirmung gegen elektromagnetischen Feld niedriger Frequenz | ||
[2004/47] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 07.04.2006 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 21.11.2008 | Änderung - Erlöschen in einem Vertragsstaat Aktualisierte Staaten: FR | veröffentlicht am 24.12.2008 [2008/52] | Anmelder | Für alle benannten Staaten SCT Steel Consulting Terni S.r.l. Via Cavour, 3 05100 Terni / IT | [2000/05] | Erfinder | 01 /
Gubiotti, Roberto Via Casagrande, 66 05100 Terni / IT | [2000/05] | Vertreter | Gervasi, Gemma, et al Notarbartolo & Gervasi S.p.A. Viale Achille Papa, 30 20149 Milano / IT | [N/P] |
Frühere [2000/05] | Gervasi, Gemma, Dr., et al NOTARBARTOLO & GERVASI Srl, Corso di Porta Vittoria, 9 20122 Milano / IT | Anmeldenummer, Anmeldetag | 99114474.2 | 23.07.1999 | [2000/05] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | IT1998RM00503 | 29.07.1998 Ursprünglich veröffentlichtes Format: IT RM980503 | [2000/05] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0977474 | Datum: | 02.02.2000 | Sprache: | EN | [2000/05] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0977474 | Datum: | 10.05.2000 | [2000/19] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0977474 | Datum: | 01.06.2005 | Sprache: | EN | [2005/22] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 23.03.2000 | Klassifikation | IPC: | H05K9/00 | [2000/05] | CPC: |
H05K9/0003 (EP);
H01F1/14775 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2000/05] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Abschirmung gegen elektromagnetisches Feld niedriger Frequenz | [2004/47] | Englisch: | Shielding of low frequency electromagnetic fields | [2004/47] | Französisch: | Blindage contre les champs électromagnétiques basses fréquences | [2000/05] |
Frühere [2000/05] | Abschirmung gegen elektromagnetischen Feld niedriger Frequenz | ||
Frühere [2000/05] | Screening of low frequency electromagnetic fields | Prüfungsverfahren | 06.11.2000 | Prüfungsantrag gestellt [2001/01] | 28.05.2004 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 20.09.2004 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 15.10.2004 | Ankündigung der Patenterteilung | 15.02.2005 | Erteilungsgebühr entrichtet | 15.02.2005 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 02.03.2006 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2006/21] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 16.07.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 15.07.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 16.07.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 02.07.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 01.06.2005 | BE | 01.06.2005 | CH | 01.06.2005 | ES | 01.06.2005 | FI | 01.06.2005 | FR | 01.06.2005 | IT | 01.06.2005 | LI | 01.06.2005 | NL | 01.06.2005 | CY | 23.07.2005 | LU | 23.07.2005 | IE | 25.07.2005 | MC | 31.07.2005 | DK | 01.09.2005 | GB | 01.09.2005 | GR | 01.09.2005 | SE | 01.09.2005 | DE | 02.09.2005 | PT | 03.11.2005 | [2008/52] |
Frühere [2008/45] | AT | 01.06.2005 | |
BE | 01.06.2005 | ||
CH | 01.06.2005 | ||
ES | 01.06.2005 | ||
FI | 01.06.2005 | ||
IT | 01.06.2005 | ||
LI | 01.06.2005 | ||
NL | 01.06.2005 | ||
CY | 23.07.2005 | ||
LU | 23.07.2005 | ||
IE | 25.07.2005 | ||
FR | 31.07.2005 | ||
MC | 31.07.2005 | ||
DK | 01.09.2005 | ||
GB | 01.09.2005 | ||
GR | 01.09.2005 | ||
SE | 01.09.2005 | ||
DE | 02.09.2005 | ||
PT | 03.11.2005 | ||
Frühere [2008/16] | AT | 01.06.2005 | |
BE | 01.06.2005 | ||
CH | 01.06.2005 | ||
ES | 01.06.2005 | ||
FI | 01.06.2005 | ||
IT | 01.06.2005 | ||
LI | 01.06.2005 | ||
NL | 01.06.2005 | ||
CY | 23.07.2005 | ||
LU | 23.07.2005 | ||
IE | 25.07.2005 | ||
MC | 31.07.2005 | ||
DK | 01.09.2005 | ||
GB | 01.09.2005 | ||
GR | 01.09.2005 | ||
SE | 01.09.2005 | ||
DE | 02.09.2005 | ||
PT | 03.11.2005 | ||
Frühere [2007/26] | AT | 01.06.2005 | |
BE | 01.06.2005 | ||
CH | 01.06.2005 | ||
ES | 01.06.2005 | ||
FI | 01.06.2005 | ||
LI | 01.06.2005 | ||
NL | 01.06.2005 | ||
CY | 23.07.2005 | ||
LU | 23.07.2005 | ||
IE | 25.07.2005 | ||
MC | 31.07.2005 | ||
DK | 01.09.2005 | ||
GB | 01.09.2005 | ||
GR | 01.09.2005 | ||
SE | 01.09.2005 | ||
DE | 02.09.2005 | ||
PT | 03.11.2005 | ||
Frühere [2007/21] | AT | 01.06.2005 | |
BE | 01.06.2005 | ||
CH | 01.06.2005 | ||
ES | 01.06.2005 | ||
FI | 01.06.2005 | ||
LI | 01.06.2005 | ||
NL | 01.06.2005 | ||
CY | 23.07.2005 | ||
IE | 25.07.2005 | ||
MC | 31.07.2005 | ||
LU | 01.08.2005 | ||
DK | 01.09.2005 | ||
GB | 01.09.2005 | ||
GR | 01.09.2005 | ||
SE | 01.09.2005 | ||
DE | 02.09.2005 | ||
PT | 03.11.2005 | ||
Frühere [2007/18] | AT | 01.06.2005 | |
BE | 01.06.2005 | ||
CH | 01.06.2005 | ||
ES | 01.06.2005 | ||
FI | 01.06.2005 | ||
LI | 01.06.2005 | ||
NL | 01.06.2005 | ||
IE | 25.07.2005 | ||
MC | 31.07.2005 | ||
LU | 01.08.2005 | ||
DK | 01.09.2005 | ||
GB | 01.09.2005 | ||
GR | 01.09.2005 | ||
SE | 01.09.2005 | ||
DE | 02.09.2005 | ||
PT | 03.11.2005 | ||
Frühere [2006/35] | AT | 01.06.2005 | |
BE | 01.06.2005 | ||
CH | 01.06.2005 | ||
FI | 01.06.2005 | ||
LI | 01.06.2005 | ||
NL | 01.06.2005 | ||
IE | 25.07.2005 | ||
MC | 31.07.2005 | ||
DK | 01.09.2005 | ||
GR | 01.09.2005 | ||
SE | 01.09.2005 | ||
DE | 02.09.2005 | ||
PT | 03.11.2005 | ||
Frühere [2006/28] | AT | 01.06.2005 | |
BE | 01.06.2005 | ||
CH | 01.06.2005 | ||
FI | 01.06.2005 | ||
LI | 01.06.2005 | ||
NL | 01.06.2005 | ||
IE | 25.07.2005 | ||
MC | 31.07.2005 | ||
DK | 01.09.2005 | ||
GR | 01.09.2005 | ||
SE | 01.09.2005 | ||
PT | 03.11.2005 | ||
Frühere [2006/26] | AT | 01.06.2005 | |
BE | 01.06.2005 | ||
CH | 01.06.2005 | ||
FI | 01.06.2005 | ||
LI | 01.06.2005 | ||
NL | 01.06.2005 | ||
IE | 25.07.2005 | ||
DK | 01.09.2005 | ||
GR | 01.09.2005 | ||
SE | 01.09.2005 | ||
PT | 03.11.2005 | ||
Frühere [2006/25] | AT | 01.06.2005 | |
BE | 01.06.2005 | ||
CH | 01.06.2005 | ||
FI | 01.06.2005 | ||
LI | 01.06.2005 | ||
NL | 01.06.2005 | ||
IE | 25.07.2005 | ||
GR | 01.09.2005 | ||
SE | 01.09.2005 | ||
PT | 03.11.2005 | ||
Frühere [2006/22] | AT | 01.06.2005 | |
BE | 01.06.2005 | ||
CH | 01.06.2005 | ||
FI | 01.06.2005 | ||
LI | 01.06.2005 | ||
NL | 01.06.2005 | ||
GR | 01.09.2005 | ||
SE | 01.09.2005 | ||
PT | 03.11.2005 | ||
Frühere [2006/14] | AT | 01.06.2005 | |
BE | 01.06.2005 | ||
CH | 01.06.2005 | ||
FI | 01.06.2005 | ||
LI | 01.06.2005 | ||
GR | 01.09.2005 | ||
SE | 01.09.2005 | ||
PT | 03.11.2005 | ||
Frühere [2006/13] | AT | 01.06.2005 | |
BE | 01.06.2005 | ||
FI | 01.06.2005 | ||
SE | 01.09.2005 | ||
Frühere [2005/52] | FI | 01.06.2005 | |
SE | 01.09.2005 | ||
Frühere [2005/50] | SE | 01.09.2005 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]JPH0373598 ; | [A]JPH0354895 ; | [A]GB2225327 (KITAGAWA IND CO LTD [JP]) [A] 1-14* abstract *; | [A]US5045637 (SATO TAKASHI [JP], et al) [A] 1-14 * column 3, line 6 - line 33 *; | [XA]DE4205102 (WEYAND KURT DR ING [DE]) [X] 1 * the whole document * [A] 2-14 | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19910620), vol. 015, no. 240, Database accession no. (E - 1079), & JP03073598 A 19910328 (MITSUBISHI ELECTRIC CORP) [A] 1-14 * abstract * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19910522), vol. 015, no. 200, Database accession no. (E - 1070), & JP03054895 A 19910308 (BOUON KOGYO KK) [A] 1-14 * abstract * |