EP0978441 - Vorrichtung zur Ermittlung des Mittelpunktes des Lenkungswinkels und Servolenkung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 18.01.2008 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 18.01.2008 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 20.02.2008 [2008/08] | Anmelder | Für alle benannten Staaten JTEKT Corporation 5-8, Minamisemba 3-chome Chuo-ku, Osaka-shi Osaka 542-8502 / JP | [2007/11] |
Frühere [2006/24] | Für alle benannten Staaten JTEKT Corporation 5-8, Minamisemba 3-chome Chuo-ku, Osaka-shi Osaka 542-8502 / JP | ||
Frühere [2000/06] | Für alle benannten Staaten Koyo Seiko Co., Ltd. 5-8, Minamisemba 3-chome, Chuo-ku Osaka-shi, Osaka 542-0081 / JP | Erfinder | 01 /
Kaji, Hiroaki, c/o JTEKT Corporation No. 5-8, Minamisemba 3-chome, Chuo-ku Osaka-shi, Osaka 542-0081 / JP | 02 /
Sakamaki, Masahiko, c/o JTEKT Corporation No. 5-8, Minamisemba 3-chome, Chuo-ku Osaka-shi, Osaka 542-0081 / JP | [2007/04] |
Frühere [2000/06] | 01 /
Kaji, Hiroaki, c/o Koyo Seiko Co., Ltd. No. 5-8, Minamisemba 3-chome, Chuo-ku Osaka-shi, Osaka 542-0081 / JP | ||
02 /
Sakamaki, Masahiko, c/o Koyo Seiko Co., Ltd. No. 5-8, Minamisemba 3-chome, Chuo-ku Osaka-shi, Osaka 542-0081 / JP | Vertreter | dompatent von Kreisler Selting Werner - Partnerschaft von Patent- und Rechtsanwälten mbB Deichmannhaus am Dom Bahnhofsvorplatz 1 50667 Köln / DE | [N/P] |
Frühere [2000/06] | Selting, Günther, Dipl.-Ing. Patentanwälte von Kreisler, Selting, Werner Postfach 10 22 41 50462 Köln / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 99115214.1 | 31.07.1999 | [2000/06] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP19980219447 | 03.08.1998 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 21944798 | [2000/06] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0978441 | Datum: | 09.02.2000 | Sprache: | EN | [2000/06] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0978441 | Datum: | 20.11.2002 | [2002/47] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0978441 | Datum: | 14.03.2007 | Sprache: | EN | [2007/11] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 04.10.2002 | Klassifikation | IPC: | B62D15/02 | [2000/06] | CPC: |
B62D15/02 (EP,US);
B62D5/065 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB [2003/32] |
Frühere [2000/06] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Vorrichtung zur Ermittlung des Mittelpunktes des Lenkungswinkels und Servolenkung | [2000/06] | Englisch: | Steering angle middle point detecting device and power steering apparatus | [2000/06] | Französisch: | Dispositif détecteur du point milieu de l'angle de rotation du volant et direction assistée | [2000/06] | Prüfungsverfahren | 30.11.2002 | Prüfungsantrag gestellt [2003/05] | 15.07.2005 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 15.11.2005 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 10.02.2006 | Ankündigung der Patenterteilung | 30.05.2006 | Erteilungsgebühr entrichtet | 30.05.2006 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 17.12.2007 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2008/08] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.07.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 30.07.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 30.07.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 29.07.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 28.07.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 27.07.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [DA]JPS62231874 ; | [A]EP0350819 (KOYO SEIKO CO [JP]) [A] 1-10 * figure 13; claim 2 *; | [A]EP0546789 (MITSUBISHI MOTORS CORP [JP]) [A] 1-10 * claims 14,15,17,19-21 *; | [PA]EP0900711 (KOYO SEIKO CO [JP]) [PA] 1-10* figure 2; claims 3,4 * | [DA] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19880331), vol. 012, no. 098, Database accession no. (M - 680), & JP62231874 A 19871012 (DAIHATSU MOTOR CO LTD) [DA] 1-10 * abstract * | vom Anmelder | JPH02197465 | JPH0643188 | JPH08198129 |