EP0984245 - Verfahren und Apparat zur Inspektion von Oberflächenunregelmässigkeiten einer durchsichtigen Platte [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 16.12.2005 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 13.06.2008 | Änderung - Vertreter | veröffentlicht am 16.07.2008 [2008/29] | Anmelder | Für alle benannten Staaten CENTRAL GLASS COMPANY, LIMITED 5253 Oaza Okiube Ube-shi, Yamaguchi-ken 755-0001 / JP | [N/P] |
Frühere [2000/10] | Für alle benannten Staaten Central Glass Company, Limited 5253 Oaza Okiube Ube-shi, Yamaguchi-ken 755-0001 / JP | Erfinder | 01 /
Okugawa, Shinya, c/o Central Glass Company, Limited 1510, Oguchi-cho Matsusaka-shi, Mie 515-0001 / JP | [2000/10] | Vertreter | Manitz Finsterwald Patent- und Rechtsanwaltspartnerschaft mbB Postfach 31 02 20 80102 München / DE | [N/P] |
Frühere [2008/29] | Manitz, Finsterwald & Partner GbR Postfach 31 02 20 80102 München / DE | ||
Frühere [2000/10] | Manitz, Finsterwald & Partner Postfach 22 16 11 80506 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 99116949.1 | 27.08.1999 | [2000/10] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP19980246231 | 31.08.1998 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 24623198 | JP19990191167 | 06.07.1999 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 19116799 | [2000/10] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0984245 | Datum: | 08.03.2000 | Sprache: | EN | [2000/10] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0984245 | Datum: | 10.01.2001 | [2001/02] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 27.11.2000 | Klassifikation | IPC: | G01B11/30, G01N21/958, G01N21/88 | [2001/02] | CPC: |
G01N21/958 (EP,US);
G01B11/30 (EP,KR,US);
G01N21/896 (EP,US);
G01N2021/9586 (EP,US)
|
Frühere IPC [2000/10] | G01B11/30 | Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT [2001/39] |
Frühere [2000/10] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren und Apparat zur Inspektion von Oberflächenunregelmässigkeiten einer durchsichtigen Platte | [2000/10] | Englisch: | Method of and apparatus for inspecting surface irregularities of transparent plate | [2000/10] | Französisch: | Procédé et appareil d' inspection des irrégularités de la surface d' une plaque transparente | [2000/10] | Prüfungsverfahren | 14.05.2001 | Prüfungsantrag gestellt [2001/28] | 11.07.2001 | Teilrechtsverlust, Datum der Rechtswirksamkeit: benannte Vertragsstaat(en) | 08.11.2001 | Absendung der Mitteilung über einen Teilrechtsverlusts: benannte Vertragsstaat(en) AT, BE, CH, CY, DK, ES, FI, GR, IE, LI, LU, MC, NL, PT, SE | 17.03.2005 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 28.07.2005 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2006/05] | 05.09.2005 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2006/05] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.08.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 26.08.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 25.08.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 26.08.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr/Regel 85a EPÜ 1973 | 24.08.2001 | AT   M01   Noch nicht entrichtet | 24.08.2001 | BE   M01   Noch nicht entrichtet | 24.08.2001 | CH   M01   Noch nicht entrichtet | 24.08.2001 | CY   M01   Noch nicht entrichtet | 24.08.2001 | DK   M01   Noch nicht entrichtet | 24.08.2001 | ES   M01   Noch nicht entrichtet | 24.08.2001 | FI   M01   Noch nicht entrichtet | 24.08.2001 | GR   M01   Noch nicht entrichtet | 24.08.2001 | IE   M01   Noch nicht entrichtet | 24.08.2001 | LU   M01   Noch nicht entrichtet | 24.08.2001 | MC   M01   Noch nicht entrichtet | 24.08.2001 | NL   M01   Noch nicht entrichtet | 24.08.2001 | PT   M01   Noch nicht entrichtet | 24.08.2001 | SE   M01   Noch nicht entrichtet | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.08.2005 | 07   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XAY]US5413941 (KOOS DANIEL A [US], et al) [X] 1,5,8-10 * abstract * * column 4, line 14 - line 22 * * column 6, line 32 - line 51 * [A] 6 [Y] 4,7,11; | [Y]US5521692 (BARES JAN [US]) [Y] 4,7,11 * abstract *; | [A]US5016099 (BONGARDT WOLFGANG [DE], et al) [A] 1,5,8-10 * abstract * * column 1, line 41 - line 45 *; | [A]EP0575095 (HUGHES AIRCRAFT CO [US]) [A] 1,5,8-10 * abstract * * column 3 * |