EP0985546 - Mittel zum Oberflächenschutz und Feuchtigkeitslösung für Flachdruckplatte [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 26.03.2004 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 26.03.2004 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 12.05.2004 [2004/20] | Anmelder | Für alle benannten Staaten FUJI PHOTO FILM CO., LTD. 210, Nakanuma Minami-Ashigara-shi, Kanagawa / JP | [N/P] |
Frühere [2000/11] | Für alle benannten Staaten FUJI PHOTO FILM CO., LTD. 210,Nakanuma, Minami-ashigara-shi Kanagawa / JP | Erfinder | 01 /
Matsumoto, Hiroshi Fuji Photo Film Co., Ltd., 4000, Kawashiri Yoshida-cho, Haibara-gun, Shizuoka / JP | 02 /
Harada, Yasue Fuji Photo Film Co., Ltd., 4000, Kawashiri Yoshida-cho, Haibara-gun, Shizuoka / JP | [2000/11] | Vertreter | Hoffmann Eitle Patent- und Rechtsanwälte PartmbB Arabellastrasse 30 81925 München / DE | [N/P] |
Frühere [2000/11] | HOFFMANN - EITLE Patent- und Rechtsanwälte Arabellastrasse 4 81925 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 99117466.5 | 09.09.1999 | [2000/11] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP19980254732 | 09.09.1998 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 25473298 | JP19980271677 | 25.09.1998 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 27167798 | [2000/11] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0985546 | Datum: | 15.03.2000 | Sprache: | EN | [2000/11] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 16.11.1999 | Klassifikation | IPC: | B41N3/08 | [2000/11] | CPC: |
B41N3/08 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, GB [2000/48] |
Frühere [2000/11] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Mittel zum Oberflächenschutz und Feuchtigkeitslösung für Flachdruckplatte | [2000/11] | Englisch: | Surface protective agent, and fountain solution composition for lithographic printing plate | [2000/11] | Französisch: | Agent de protection de surface, et solution de mouillage pour plaques d'impression lithographique | [2000/11] | Prüfungsverfahren | 31.08.2000 | Prüfungsantrag gestellt [2000/44] | 16.09.2000 | Teilrechtsverlust, Datum der Rechtswirksamkeit: benannte Vertragsstaat(en) | 30.01.2001 | Absendung der Mitteilung über einen Teilrechtsverlusts: benannte Vertragsstaat(en) AT, BE, CH, CY, DK, ES, FI, FR, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | 30.06.2003 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 11.11.2003 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2004/20] | 10.12.2003 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2004/20] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 21.09.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 26.09.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr/Regel 85a EPÜ 1973 | 08.11.2000 | AT   M01   Noch nicht entrichtet | 08.11.2000 | BE   M01   Noch nicht entrichtet | 08.11.2000 | CH   M01   Noch nicht entrichtet | 08.11.2000 | CY   M01   Noch nicht entrichtet | 08.11.2000 | DK   M01   Noch nicht entrichtet | 08.11.2000 | ES   M01   Noch nicht entrichtet | 08.11.2000 | FI   M01   Noch nicht entrichtet | 08.11.2000 | FR   M01   Noch nicht entrichtet | 08.11.2000 | GR   M01   Noch nicht entrichtet | 08.11.2000 | IE   M01   Noch nicht entrichtet | 08.11.2000 | IT   M01   Noch nicht entrichtet | 08.11.2000 | LU   M01   Noch nicht entrichtet | 08.11.2000 | MC   M01   Noch nicht entrichtet | 08.11.2000 | NL   M01   Noch nicht entrichtet | 08.11.2000 | PT   M01   Noch nicht entrichtet | 08.11.2000 | SE   M01   Noch nicht entrichtet | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.09.2003 | 05   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US5714302 (URASAKI JUN [JP], et al) [X] 1,2 * column 6, line 7 - line 9 * * column 3, line 10 - line 36 *; | [A]EP0304662 (MITSUBISHI PAPER MILLS LTD [JP]) [A] 1,2 * page 3 - page 4 *; | [A]EP0504916 (KAO CORP [JP], et al) [A] 1,2 * page 4, line 17 - line 27 * * claims 1,4 *; | [A]US5126068 (BURKE JOHN J [US], et al) [A] 1,2 * column 3, line 7 - line 17 * |