EP0992329 - Verfahren zur Herstellung von Vergrösserungen und/oder Verkleinerungen von räumlichen Strukturen sowie nach diesem Verfahren hergestellte Körper [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 20.07.2001 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 20.07.2001 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 05.09.2001 [2001/36] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Brouwers, Michel (El-Zahra) c/o Bettina Dummer, Seestrasse 123a 86938 Schondorf/Ammersee / DE | [2000/15] | Erfinder | 01 /
siehe Anmelder ... | [2000/15] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 99119191.7 | 07.10.1999 | [2000/15] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE1998146129 | 08.10.1998 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 19846129 | [2000/15] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0992329 | Datum: | 12.04.2000 | Sprache: | DE | [2000/15] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 18.02.2000 | Klassifikation | IPC: | B29C33/38, B44B1/04, B29C61/00, B44C5/00 | [2000/15] | CPC: |
B22C7/00 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | (deleted) [2000/52] |
Frühere [2000/15] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren zur Herstellung von Vergrösserungen und/oder Verkleinerungen von räumlichen Strukturen sowie nach diesem Verfahren hergestellte Körper | [2000/15] | Englisch: | Method to produce enlarged or reduced copies of three dimensional structures, and copies made by this method | [2000/15] | Französisch: | Procédé de fabrication de copies à une échelle plus grande ou plus petite d'objets tridimensionnels, et copies obtenues par ce procédé | [2000/15] | Prüfungsverfahren | 13.10.2000 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2001/36] | 28.02.2001 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2001/36] | Entrichtete Gebühren | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr/Regel 85a EPÜ 1973 | 23.11.2000 | AT   M01   Noch nicht entrichtet | 23.11.2000 | ES   M01   Noch nicht entrichtet | 23.11.2000 | FR   M01   Noch nicht entrichtet | 23.11.2000 | GB   M01   Noch nicht entrichtet | 23.11.2000 | IT   M01   Noch nicht entrichtet | Zuschlagsgebühr/Regel 85b EPÜ 1973 | 23.11.2000 | M01   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]GB735918 (RELIABLE TOY COMPANY LTD) [Y] 1,2,6 * page 1, line 44 - line 62; figure -; claim - *; | [Y]EP0082894 (POPULATION COUNCIL INC) [Y] 1,2,6 * page 12, line 11 - line 35; claims 3,4,14 *; | [A]DE2414928 (AGFA GEVAERT AG) [A] 1,3 * the whole document *; | [A]GB2092073 (SANDHILL BULLION LTD) [A] 6 * the whole document *; | [A]JPS606244 | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19850525), vol. 009, no. 121, Database accession no. (M - 382), & JP60006244 A 19850112 (JIYANOME SEWING MACHINE KOGYO KK) [A] 1-4 * abstract * |