EP0997165 - Absperrvorrichtung für eine Belüftungseinrichtung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 29.11.2002 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 29.11.2002 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 15.01.2003 [2003/03] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Meltem Lüftungsgeräte GmbH & Co. KG Pfarrgasse 1 82239 Alling / DE | [2000/18] | Erfinder | 01 /
Reynartz, Armin Abt.Führer-Strasse 35 82256 Fürstenfeldbruck / DE | [2000/18] | Vertreter | Schweiger, Martin Patentanwalt Martin Schweiger Erhardtstraße 12 80469 München / DE | [N/P] |
Frühere [2002/03] | Schweiger, Martin, Dipl.-Ing. Leopoldstrasse 77 80802 München / DE | ||
Frühere [2001/09] | Hanke, Hilmar Patentanwalt Hanke, Hilmar, Dipl.-Ing. Dipl.-Wirtsch.-Ing., Leopoldstrasse 77 80802 München / DE | ||
Frühere [2000/18] | Betten & Resch Reichenbachstrasse 19 80469 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 99121508.8 | 28.10.1999 | [2000/18] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE19981050113 | 30.10.1998 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 19850113 | [2000/18] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0997165 | Datum: | 03.05.2000 | Sprache: | DE | [2000/18] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0997165 | Datum: | 04.10.2001 | [2001/40] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 22.08.2001 | Klassifikation | IPC: | A62C2/14, A62C2/24 | [2000/18] | CPC: |
F24F13/1486 (EP);
A62C2/14 (EP);
A62C2/242 (EP);
F24F11/35 (EP);
F24F2013/146 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | [2002/26] |
Frühere [2000/18] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Absperrvorrichtung für eine Belüftungseinrichtung | [2000/18] | Englisch: | Blocking device for ventilation device | [2000/18] | Französisch: | Dispositif de blocage pour dispositif de ventilation | [2000/18] | Prüfungsverfahren | 05.04.2002 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2003/03] | 13.08.2002 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2003/03] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 28.10.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr/Regel 85a EPÜ 1973 | 16.05.2002 | AT   M01   Noch nicht entrichtet | 16.05.2002 | CH   M01   Noch nicht entrichtet | 16.05.2002 | ES   M01   Noch nicht entrichtet | 16.05.2002 | FR   M01   Noch nicht entrichtet | Zuschlagsgebühr/Regel 85b EPÜ 1973 | 16.05.2002 | M01   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]GB2230951 (NAILOR HART IND INC [CA]) [A] 1-8 * the whole document *; | [A]US4146048 (MCCABE FRANCIS J) [A] 1-8 * the whole document * | vom Anmelder | DE19634305 |