EP1098155 - Verfahren zum Betrieb eines Brenngutkühlers sowie Brenngutkühler [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2001/19] | Kühler für Brenngut | ||
[2004/21] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 12.08.2005 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 21.03.2008 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: IT, PT | veröffentlicht am 23.04.2008 [2008/17] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Claudius Peters Technologies GmbH Schanzenstrasse 40 21614 Buxtehude / DE | [2004/21] |
Frühere [2001/19] | Für alle benannten Staaten BMH Claudius Peters GmbH Schanzenstrasse 40 21614 Buxtehude / DE | Erfinder | 01 /
Klintworth, Klaus Finkenstrasse 29 21614 Buxtehude / DE | [2001/19] | Vertreter | Glawe, Delfs, Moll Partnerschaft mbB von Patent- und Rechtsanwälten Rothenbaumchaussee 58 20148 Hamburg / DE | [N/P] |
Frühere [2001/19] | Glawe, Delfs, Moll & Partner Patentanwälte Rothenbaumchaussee 58 20148 Hamburg / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 99121757.1 | 03.11.1999 | [2001/19] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1098155 | Datum: | 09.05.2001 | Sprache: | DE | [2001/19] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1098155 | Datum: | 06.10.2004 | Sprache: | DE | [2004/41] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 25.02.2000 | Klassifikation | IPC: | F27D15/02 | [2001/19] | CPC: |
F27D15/0213 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2001/19] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren zum Betrieb eines Brenngutkühlers sowie Brenngutkühler | [2004/21] | Englisch: | Process for operating a clinker cooler and clinker cooler | [2004/21] | Französisch: | Procédé pour refroidir du clinker et refroidisseur de clinker | [2004/21] |
Frühere [2001/19] | Kühler für Brenngut | ||
Frühere [2001/19] | Clinker cooler | ||
Frühere [2001/19] | Refroidisseur de clinker | Prüfungsverfahren | 06.09.2000 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 06.09.2000 | Prüfungsantrag gestellt [2001/19] | 03.02.2004 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 23.03.2004 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 20.04.2004 | Ankündigung der Patenterteilung | 30.07.2004 | Erteilungsgebühr entrichtet | 30.07.2004 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 07.07.2005 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2005/39] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 21.11.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 21.11.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 20.11.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | CY | 06.10.2004 | ES | 06.10.2004 | FI | 06.10.2004 | FR | 06.10.2004 | GB | 06.10.2004 | IE | 06.10.2004 | IT | 06.10.2004 | NL | 06.10.2004 | SE | 06.10.2004 | AT | 03.11.2004 | LU | 03.11.2004 | BE | 30.11.2004 | CH | 30.11.2004 | LI | 30.11.2004 | MC | 30.11.2004 | DK | 06.01.2005 | GR | 06.01.2005 | PT | 06.03.2005 | [2008/17] |
Frühere [2007/18] | CY | 06.10.2004 | |
ES | 06.10.2004 | ||
FI | 06.10.2004 | ||
FR | 06.10.2004 | ||
GB | 06.10.2004 | ||
IE | 06.10.2004 | ||
NL | 06.10.2004 | ||
SE | 06.10.2004 | ||
AT | 03.11.2004 | ||
LU | 03.11.2004 | ||
BE | 30.11.2004 | ||
CH | 30.11.2004 | ||
LI | 30.11.2004 | ||
MC | 30.11.2004 | ||
DK | 06.01.2005 | ||
GR | 06.01.2005 | ||
Frühere [2006/31] | FI | 06.10.2004 | |
FR | 06.10.2004 | ||
GB | 06.10.2004 | ||
IE | 06.10.2004 | ||
NL | 06.10.2004 | ||
AT | 03.11.2004 | ||
BE | 30.11.2004 | ||
CH | 30.11.2004 | ||
LI | 30.11.2004 | ||
MC | 30.11.2004 | ||
DK | 06.01.2005 | ||
GR | 06.01.2005 | ||
Frühere [2006/13] | FI | 06.10.2004 | |
GB | 06.10.2004 | ||
IE | 06.10.2004 | ||
NL | 06.10.2004 | ||
AT | 03.11.2004 | ||
BE | 30.11.2004 | ||
CH | 30.11.2004 | ||
LI | 30.11.2004 | ||
MC | 30.11.2004 | ||
DK | 06.01.2005 | ||
GR | 06.01.2005 | ||
Frühere [2006/12] | FI | 06.10.2004 | |
GB | 06.10.2004 | ||
IE | 06.10.2004 | ||
BE | 30.11.2004 | ||
CH | 30.11.2004 | ||
LI | 30.11.2004 | ||
MC | 30.11.2004 | ||
DK | 06.01.2005 | ||
GR | 06.01.2005 | ||
Frühere [2005/51] | FI | 06.10.2004 | |
IE | 06.10.2004 | ||
BE | 30.11.2004 | ||
MC | 30.11.2004 | ||
DK | 06.01.2005 | ||
GR | 06.01.2005 | ||
Frühere [2005/48] | FI | 06.10.2004 | |
IE | 06.10.2004 | ||
MC | 30.11.2004 | ||
DK | 06.01.2005 | ||
GR | 06.01.2005 | ||
Frühere [2005/46] | FI | 06.10.2004 | |
IE | 06.10.2004 | ||
DK | 06.01.2005 | ||
GR | 06.01.2005 | ||
Frühere [2005/26] | FI | 06.10.2004 | |
GR | 06.01.2005 | ||
Frühere [2005/24] | FI | 06.10.2004 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]DE1108606 (POLYSIUS GMBH) [A] 1,9,10 * figure 1; claim - *; | [A]US3089688 (WERNER OSTBERG) [A] 1,9 * figure -; claim - *; | [A]GB926470 (KNAPSACK AG); | [A]DE1953415 (POLYSIUS AG); | [A]WO8401616 (WEDEL KARL VON [DE]) [A] 1,16 * figure . *; | [A]US4732561 (EIRING KARL [DE], et al); | [YA]EP0359108 (NIPPON KOKAN KK [JP]) [Y] 1 * figure -; claim - * * figure 1; claim 2 * [A] 10,11; | [YA]EP0718578 (SMIDTH & CO AS F L [DK]) [Y] 1 * figure 9; claim - * * column 6, line 36 - line 41; figure 9 * [A] 14,15; | [X]EP0726440 (KRUPP POLYSIUS AG [DE]) [X] 1,3,4 * figure -; claim - * |