EP1010567 - Verfahren zur Fahrgeschwindigkeitsregelung eines Kraftfahrzeuges [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 31.12.2004 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 31.12.2004 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 16.02.2005 [2005/07] | Anmelder | Für alle benannten Staaten DaimlerChrysler AG Epplestrasse 225 70567 Stuttgart / DE | [2000/25] | Erfinder | 01 /
Linden, Thomas Mäulenstrasse 24 70327 Stuttgart / DE | [2000/25] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 99122601.0 | 13.11.1999 | [2000/25] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE1998158294 | 17.12.1998 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 19858294 | [2000/25] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1010567 | Datum: | 21.06.2000 | Sprache: | DE | [2000/25] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1010567 | Datum: | 20.06.2001 | [2001/25] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1010567 | Datum: | 25.02.2004 | Sprache: | DE | [2004/09] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 08.05.2001 | Klassifikation | IPC: | B60K31/04 | [2000/25] | CPC: |
B60K31/04 (EP,US);
B60W2540/16 (EP,US);
B60W2552/15 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | FR, GB, IT, SE [2002/11] |
Frühere [2000/25] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren zur Fahrgeschwindigkeitsregelung eines Kraftfahrzeuges | [2000/25] | Englisch: | Method for controlling vehicle cruise speed | [2000/25] | Französisch: | Méthode pour la régulation de la vitesse d'un véhicule | [2000/25] | Prüfungsverfahren | 02.06.2001 | Prüfungsantrag gestellt [2001/31] | 03.09.2002 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 13.12.2002 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 20.08.2003 | Ankündigung der Patenterteilung | 09.12.2003 | Erteilungsgebühr entrichtet | 09.12.2003 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 26.11.2004 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2005/07] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 18.10.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 30.10.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 28.10.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]DE19509492 (DAIMLER BENZ AG [DE]) [A] 1 * abstract * * column 11, line 33 - line 39 *; | [A]US5382206 (ODA KYOJI [JP], et al) [A] 1 * abstract * * column 2, line 5 - line 49 *; | [A]DE3523352 (VOLKSWAGENWERK AG [DE]) [A] 1 * abstract * | vom Anmelder | DE4443219 | DE19508492 | WO9302885 |