EP1014108 - Verwendung einer Einrichtung in einem Fahrzeug, mit der die Umgebung des Fahrzeuges mittels Radarstrahlen erkannt werden kann [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 03.11.2006 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 03.11.2006 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 06.12.2006 [2006/49] | Anmelder | Für alle benannten Staaten DaimlerChrysler AG Epplestrasse 225 70567 Stuttgart / DE | [2000/26] | Erfinder | 01 /
Kull, Wolfgang Adenauerstrasse 79 73765 Neuhausen / DE | 02 /
Lauer, Wolfgang Solothurner Strasse 31 74074 Heilbronn / DE | 03 /
Reichmann, Thomas Dr.-Frey-Strasse 26 73072 Donzdorf / DE | [2000/26] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 99122740.6 | 16.11.1999 | [2000/26] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE1998158298 | 17.12.1998 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 19858298 | [2000/26] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1014108 | Datum: | 28.06.2000 | Sprache: | DE | [2000/26] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 03.04.2000 | Klassifikation | IPC: | G01S13/92, G01S13/93 | [2000/26] | CPC: |
G01S13/931 (EP,US);
G01S13/60 (EP,US);
G01S13/92 (EP,US);
G01S2013/932 (EP,US);
G01S2013/9321 (EP,US);
G01S2013/9325 (EP,US);
G01S7/4091 (EP,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT [2001/11] |
Frühere [2000/26] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verwendung einer Einrichtung in einem Fahrzeug, mit der die Umgebung des Fahrzeuges mittels Radarstrahlen erkannt werden kann | [2000/26] | Englisch: | Use of a device in a road vehicle, with which the surroundings of the vehicle can be recognized by means of radar radiations | [2000/26] | Französisch: | Utilisation d'un dispositif dans un véhicule routier, grâce auquel l'environnement du véhicule peut être reconnu au moyen de rayonnements radar | [2000/26] | Prüfungsverfahren | 22.04.2000 | Prüfungsantrag gestellt [2000/26] | 11.04.2006 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2006/49] | 10.07.2006 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2006/49] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 18.10.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 30.10.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 28.10.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 05.11.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.11.2005 | 07   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]JPH0848198 ; | [A]DE2623643 (DAIMLER BENZ AG) [A] 1-3 * page 9, line 30 - page 20, line 31; figures 1-6 *; | [A]US4335382 (BROWN BRYCE K, et al) [A] 1-3,10,11 * column A * * column 3, line 13 - column 9, line 37; figures 1-3 *; | [A]US4518044 (WIEGARDT GORDON K [US], et al) [A] 1-3,10 * column A * * column 3, line 6 - column 17, line 62; figures 1-3 *; | [A]US4703429 (SAKATA MASAO [JP]) [A] 1-3,10-12 * column A * * column 2, line 63 - column 9, line 29; figures 1-11 *; | [A]US5320186 (STROSSER RICHARD P [US], et al) [A] 1-3,10 * column A * * column 2, line 59 - column 9, line 43; figures 1-6 * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19960628), vol. 1996, no. 06, & JP08048198 A 19960220 (NISSAN MOTOR CO LTD) [A] 1 * abstract * |