EP1011003 - Optisches System zum Lichtabtasten und dessen Verwendung in einer Bilderzeugungsvorrichtung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 22.06.2007 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 22.06.2007 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 25.07.2007 [2007/30] | Anmelder | Für alle benannten Staaten CANON KABUSHIKI KAISHA 30-2, 3-chome, Shimomaruko, Ohta-ku Tokyo / JP | [2006/33] |
Frühere [2000/25] | Für alle benannten Staaten CANON KABUSHIKI KAISHA 30-2, 3-chome, Shimomaruko, Ohta-ku Tokyo / JP | Erfinder | 01 /
Ishibe, Yoshihiro, c/o Canon K. K. 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku Tokyo / JP | [2000/25] | Vertreter | Weser, Wolfgang, et al Weser & Kollegen Patentanwälte Radeckestrasse 43 81245 München / DE | [N/P] |
Frühere [2006/11] | Weser, Wolfgang, et al Weser & Kollegen, Patentanwälte, Radeckestrasse 43 81245 München / DE | ||
Frühere [2000/25] | Weser, Wolfgang Weser & Kollegen, Patentanwälte, Radeckestrasse 43 81245 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 99125045.7 | 15.12.1999 | [2000/25] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP19980375734 | 17.12.1998 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 37573498 | [2000/25] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1011003 | Datum: | 21.06.2000 | Sprache: | EN | [2000/25] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1011003 | Datum: | 13.08.2003 | [2003/33] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1011003 | Datum: | 16.08.2006 | Sprache: | EN | [2006/33] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 01.07.2003 | Klassifikation | IPC: | G02B26/12 | [2000/25] | CPC: |
G02B26/127 (EP,US);
G02B26/10 (KR);
H04N1/047 (EP,US);
H04N1/1135 (EP,US);
H04N2201/0471 (EP,US);
H04N2201/04744 (EP,US);
H04N2201/04786 (EP,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT, NL [2004/19] |
Frühere [2000/25] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Optisches System zum Lichtabtasten und dessen Verwendung in einer Bilderzeugungsvorrichtung | [2000/25] | Englisch: | Light-scanning optical system and image-forming apparatus comprising the same | [2000/25] | Französisch: | Système optique de balayage à lumière et dispositif de formation d'images de la même utilisation | [2000/25] | Prüfungsverfahren | 11.08.2003 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 13.01.2004 | Prüfungsantrag gestellt [2004/12] | 08.06.2004 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 13.12.2004 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 09.06.2005 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M03) | 16.09.2005 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 12.01.2006 | Termin der mündlichen Verhandlung | 08.02.2006 | Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt | 21.02.2006 | Ankündigung der Patenterteilung | 03.07.2006 | Erteilungsgebühr entrichtet | 03.07.2006 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 18.05.2007 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2007/30] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 20.12.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 31.12.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 31.12.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 03.01.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 02.01.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US5841566 (MINAKUCHI TADASHI [JP], et al) [X] 1,4-6,9 * column 2, line 30 - line 53; figure 4 * * column 3, line 11 - column 6, line 18 *; | [X]US5748356 (PARK CHANG JIN [KR], et al) [X] 1,4,6 * column 2, line 64 - column 3, line 15; figures 2,3 *; | [X]EP0269450 (FUJITSU LTD [JP]) [X] 1,5-7,10 * column 2, line 54 - column 3, line 9; figures 1,4,6,8 * * column 6, line 14 - line 54 * * column 4, line 42 - line 62 *; | [XA]US4878066 (SHIRAISHI TAKASHI [JP]) [X] 1,2,5,6,9 * column 1, line 5 - line 52; figures 1,8,9,16,25 * * column 7, line 24 - column 8, line 18 * [A] 3; | [X]US4978975 (SAITO HIROSHI [JP]) [X] 1,4-6 * column 3, line 15 - column 6, line 10; figures 1-7 *; | [X]US4788560 (MIURA KUNIHIKO [JP]) [X] 1,5-7,9,10 * column 2, line 35 - column 3, line 60; figures 1-3,7 * * column 4, line 54 - column 5, line 6 *; | [X]US5200611 (HATTORI YUTAKA [JP]) [X] 1,5,6,8 * column 3, line 60 - column 6, line 2; figures 2,7-9 * |