EP1013625 - Nichtlineare dielektrische keramische Zusammensetzung, impulserzeugender Kondensator, Schaltung für Hochdruckdampfentladungslampe und Hochdruckdampfentladungslampe [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 26.12.2014 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 26.12.2014 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 28.01.2015 [2015/05] | Anmelder | Für alle benannten Staaten MURATA MANUFACTURING CO., LTD. 10-1, Higashikotari 1-chome Nagaokakyo-shi, Kyoto 617-8555 / JP | [2007/42] |
Frühere [2000/26] | Für alle benannten Staaten Murata Manufacturing Co., Ltd. 26-10, Tenjin 2-chome Nagaokakyo-shi Kyoto-fu 617-8555 / JP | Erfinder | 01 /
Harada, Kazuhiro c/o Murata Manufacturing Co., Ltd. 10-1, Higashikotari 1-chome Nagaokakyo-shi, Kyoto 617-8555 / JP | 02 /
Sano Harunobu c/o Murata Manufacturing Co., Ltd. 10-1, Higashikotari 1-chome Nagaokakyo-shi, Kyoto 617-8555 / JP | [2013/52] |
Frühere [2000/26] | 01 /
Harada, Kazuhiro, (A170) Intellect., Prop., Dept. Murata Manufacturing Co. Ltd. 26-10,Tenjin 2-chome Nagaokakyo-shi, Kyoto-fu 617-8555 / JP | ||
02 /
Sano Harunobu, (A170) Intellect., Prop., Dept. Murata Manufacturing Co. Ltd. 26-10,Tenjin 2-chome Nagaokakyo-shi, Kyoto-fu 617-8555 / JP | Vertreter | Zinnecker, Armin, et al Lorenz Seidler Gossel Rechtsanwälte Patentanwälte Partnerschaft mbB Widenmayerstrasse 23 80538 München / DE | [N/P] |
Frühere [2009/51] | Zinnecker, Armin, et al Lorenz Seidler Gossel Rechtsanwälte - Patentanwälte Widenmayerstrasse 23 80538 München / DE | ||
Frühere [2000/26] | Zinnecker, Armin, Dipl.-Ing., et al Lorenz-Seidler-Gossel, Widenmayerstrasse 23 80538 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 99125623.1 | 22.12.1999 | [2000/26] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP19980369527 | 25.12.1998 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 36952798 | [2000/26] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1013625 | Datum: | 28.06.2000 | Sprache: | EN | [2000/26] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1013625 | Datum: | 27.09.2000 | [2000/39] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1013625 | Datum: | 19.02.2014 | Sprache: | EN | [2014/08] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 17.08.2000 | Klassifikation | IPC: | C04B35/468, H01G4/12, H05B41/04 | [2000/26] | CPC: |
C04B35/4682 (EP,US);
H01G4/1227 (EP,US);
H05B41/04 (EP,US);
H05B41/042 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB [2001/24] |
Frühere [2000/26] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Nichtlineare dielektrische keramische Zusammensetzung, impulserzeugender Kondensator, Schaltung für Hochdruckdampfentladungslampe und Hochdruckdampfentladungslampe | [2000/26] | Englisch: | Nonlinear dielectric ceramic, pulse generating capacitor, high-pressure vapor discharge lamp circuit, and high-pressure vapor discharge lamp | [2000/26] | Französisch: | Composition céramique diélectrique non-linéaire, condensateur de production d'impulsions, circuit pour lampe à décharge à vapeur haute pression et lampe à décharge à vapeur haute pression | [2000/26] | Prüfungsverfahren | 22.12.1999 | Prüfungsantrag gestellt [2000/26] | 25.04.2002 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 03.09.2002 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 08.06.2007 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 04.10.2007 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 07.04.2011 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 08.08.2011 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 17.08.2012 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 28.11.2012 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 04.10.2013 | Ankündigung der Patenterteilung | 19.11.2013 | Erteilungsgebühr entrichtet | 19.11.2013 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 25.04.2002 | Einspruch (Einsprüche) | 20.11.2014 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2015/05] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 20.12.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 19.12.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 23.12.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 21.12.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 23.12.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 20.12.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 21.12.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 28.03.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 29.12.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 | 27.12.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 12 | 22.12.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 13 | 27.12.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 14 | 30.12.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 15 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]EP0605904 (MURATA MANUFACTURING CO [JP]) [X] 1-3,10-12 * abstract * * page 2, line 53 - page 3, line 12 *; | [PX]EP0893419 (MURATA MANUFACTURING CO [JP]) [PX] 1-12 * abstract * * page 2, line 53 - page 3, line 44 * * figures 4,5 * * claim - *; | [A]JPH01136323 ; | [A]JPS63221504 | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19890825), vol. 013, no. 386, Database accession no. (E - 812), & JP01136323 A 19890529 (IWASAKI ELECTRIC CO LTD) [A] 1-20 * abstract * | [A] - DATABASE WPI, 1, Derwent World Patents Index, vol. 1989, no. 12, Database accession no. 1989-091123, XP002144310 & JPS63221504 A 19880914 (TDK CORP) [A] 1-20 * abstract * |