EP0994389 - Filmkassettenmagazin [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 02.08.2003 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 15.08.2008 | Änderung - Anmelder | veröffentlicht am 17.09.2008 [2008/38] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, NY 14650-2201 / US | [N/P] |
Frühere [2008/38] | Für alle benannten Staaten Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester NY 14650-2201 / US | ||
Frühere [2000/16] | Für alle benannten Staaten EASTMAN KODAK COMPANY 343 State Street Rochester, New York 14650 / US | Erfinder | 01 /
Tianello, Dennis Francis, c/o Eastman Kodak Co. Patent Legal Staff, 343 State Street Rochester, New York 14650 / US | 02 /
Ianni, Alfonso, c/o Eastman Kodak Company Patent Legal Staff, 343 State Street Rochester, New York 14650 / US | 03 /
Romansky, John Anthony, c/o Eastman Kodak Company Patent Legal Staff, 343 State Street Rochester, New York 14650 / US | 04 /
Sherman, Gerald Frederick, Jr., Eastman Kodak Co. Patent Legal Staff, 343 State Street Rochester, New York 14650 / US | 05 /
Matthias, William Thomas, c/o Eastman Kodak Co. Patent Legal Staff, 343 State Street Rochester, New York 14650 / US | 06 /
Williams, Ralph Edward, c/o Eastman Kodak Co. Patent Legal Staff, 343 State Street Rochester, New York 14650 / US | [2000/16] | Vertreter | Haile, Helen Cynthia, et al Kodak Limited Patent Department (W160-G) Headstone Drive Harrow, Middlesex HA1 4TY / GB | [N/P] |
Frühere [2002/49] | Haile, Helen Cynthia, et al Kodak Limited Patent, W92-3A, Headstone Drive Harrow, Middlesex HA1 4TY / GB | ||
Frühere [2002/16] | Nunney, Ronald Frederick Adolphe, et al Kodak Limited (W92) Patents Headstone Drive Harrow, Middlesex HA1 4TY / GB | ||
Frühere [2001/20] | Lewandowsky, Klaus, Dipl.-Ing, et al Kodak GmbH, Patent Department (4494) 70324 Stuttgart / DE | ||
Frühere [2000/16] | Schmidt, Peter, Dipl.-Ing. KODAK Aktiengesellschaft Patentabteilung 70323 Stuttgart / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 99126104.1 | 20.12.1994 | [2000/16] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19930172013 | 22.12.1993 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 172013 | [2000/16] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0994389 | Datum: | 19.04.2000 | Sprache: | EN | [2000/16] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0994389 | Datum: | 03.05.2000 | [2000/18] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0994389 | Datum: | 25.09.2002 | Sprache: | EN | [2002/39] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 20.03.2000 | Klassifikation | IPC: | G03D13/00, G03B17/30 | [2000/16] | CPC: |
G03D13/005 (EP,KR,US);
G03B17/30 (EP,KR,US)
| Benannte Vertragsstaaten | CH, DE, GB, IT, LI, NL [2000/16] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Filmkassettenmagazin | [2000/16] | Englisch: | Film cartridge magazine | [2000/16] | Französisch: | Magasin pour cassettes de film | [2000/16] | Prüfungsverfahren | 02.11.2000 | Prüfungsantrag gestellt [2000/52] | 18.12.2001 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 18.04.2002 | Ankündigung der Patenterteilung | 18.06.2002 | Erteilungsgebühr entrichtet | 18.06.2002 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Stammanmeldung(en) Tooltip | EP94120160.0 / EP0660181 | Einspruch (Einsprüche) | 26.06.2003 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2003/38] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 29.12.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 29.12.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 29.12.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 29.12.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 07.12.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 07.12.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US4793761 (STERN HELMAN I [US]) [A] 1* abstract *; | [DA]US4817023 (YAMAGUCHI KIYOSHI [JP], et al) [DA] 1 * figure 2; claim 1 *; | [DA]US5231439 (TAKAHASHI KOICHI [JP], et al) [DA] 1 * abstract * |