Datum | Beschreibung | Europäisches Patentblatt, Datum und Nummer |
---|---|---|
15.08.2008 | Änderung - Anmelder | veröffentlicht am 17.09.2008 [2008/38] |
02.08.2003 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 17.09.2003 [2003/38] |
18.10.2002 | Änderung - Vertreter | veröffentlicht am 04.12.2002 [2002/49] |
09.08.2002 | (Voraussichtliche) Erteilung | veröffentlicht am 25.09.2002 [2002/39] |
28.06.2002 | Ankündigung der Patenterteilung | |
15.04.2002 | Ankündigung der Erteilung | |
15.04.2002 | Ankündigung der Patenterteilung | |
02.03.2002 | Änderung - Vertreter | veröffentlicht am 17.04.2002 [2002/16] |
17.12.2001 | Jahresgebühr | |
14.12.2001 | Erster Prüfungsbericht | |
11.12.2001 | Ankündigung der Erteilung | |
30.03.2001 | Änderung - Vertreter | veröffentlicht am 16.05.2001 [2001/20] |
25.01.2001 | Änderung - Erstreckungsstaaten | |
14.12.2000 | Jahresgebühr | |
01.12.2000 | Endgültige Liste der benannten Staaten | veröffentlicht am 17.01.2001 [2001/03] |
11.11.2000 | Prüfungsantrag gestellt | veröffentlicht am 27.12.2000 [2000/52] |
17.03.2000 | Veröffentlichung des Recherchenberichts | veröffentlicht am 03.05.2000 [2000/18] |
06.03.2000 | Nachfrist (R.85a/R.108(3) EPÜ1973) | |
03.03.2000 | Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts | veröffentlicht am 19.04.2000 [2000/16] |
07.02.2000 | Nachfrist (R.85a/R.108(3) EPÜ1973) | |
13.01.2000 | Jahresgebühr |