EP0936778 - Digitale Datenübertragungsvorrichtung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgenommen Status aktualisiert am 28.11.2003 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 28.11.2003 | Zurücknahme der Anmeldung | veröffentlicht am 14.01.2004 [2004/03] | Anmelder | Für alle benannten Staaten SUN MICROSYSTEMS, INC. 4150 Network Circle Santa Clara, California 95054 / US | [N/P] |
Frühere [2003/17] | Für alle benannten Staaten Sun Microsystems, Inc. 4150 Network Circle Santa Clara, California 95054 / US | ||
Frühere [1999/33] | Für alle benannten Staaten SUN MICROSYSTEMS, INC. 2550 Garcia Avenue Mountain View, CA 94043 / US | Erfinder | 01 /
Frank, Steven J. 6 Tiffany Trail Hopkinton, Massachussetts 01748 / US | 02 /
Burkhardt, Henry III 7 Gales Point Manchester, Massachussetts 01944 / US | 03 /
Weber, Frederick D. 28 Hurlbut Street Cambridge, Massachussetts 02138 / US | [1999/33] | Vertreter | Harris, Ian Richard, et al D Young & Co LLP 120 Holborn London EC1N 2DY / GB | [N/P] |
Frühere [1999/50] | Harris, Ian Richard, et al D. Young & Co., 21 New Fetter Lane London EC4A 1DA / GB | ||
Frühere [1999/33] | Greenwood, John David, et al Graham Watt & Co. Riverhead Sevenoaks Kent TN13 2BN / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 99201131.2 | 24.11.1988 | [1999/33] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19870136701 | 22.12.1987 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 136701 | [1999/33] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0936778 | Datum: | 18.08.1999 | Sprache: | EN | [1999/33] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 30.06.1999 | Klassifikation | IPC: | H04L12/433 | [1999/33] | CPC: |
G06F15/17337 (EP);
H04L12/433 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, ES, FR, GB, GR, IT, LI, LU, NL, SE [1999/33] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Digitale Datenübertragungsvorrichtung | [1999/33] | Englisch: | Digital data transfer apparatus | [1999/33] | Französisch: | Appareil de transfer de données digitales | [1999/33] | Prüfungsverfahren | 27.01.2000 | Prüfungsantrag gestellt [2000/13] | 21.11.2003 | Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen [2004/03] | Stammanmeldung(en) Tooltip | EP88311138.7 / EP0322116 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 24.04.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 24.04.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 24.04.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 24.04.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 24.04.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 24.04.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 24.04.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 24.04.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 24.04.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 | 16.11.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 12 | 08.11.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 13 | 08.11.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 14 | 13.11.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 15 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]JPS59103166 ; | [A]US4193121 (FEDIDA SAMUEL [GB], et al) [A] 1 * column W *; | [A]US4468733 (OKA TOSHIHISA [JP], et al) [A] 1 * column W *; | [XA]US4510492 (MORI KINJI [JP], et al) [X] 1 * column 3, line 6 - column 4, line 65 * * abstract * [A] 2-18 | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19841005), vol. 8, no. 219, Database accession no. (P - 306), & JP59103166 A 19840614 (K. NOBUAKI) [A] 1 * abstract * |