EP1092748 - Stabilisierte Flammschutzadditive und deren Verwendung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 16.05.2003 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 16.05.2003 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 02.07.2003 [2003/27] | Anmelder | Für alle benannten Staaten ALBEMARLE CORPORATION 451 Florida Street Baton Rouge, LA 70801-1765 / US | [2001/16] | Erfinder | 01 /
De Schryver, Daniel A. Eksterveldlaan 75 2820 Bonheiden / BE | [2001/16] | Vertreter | Uexküll & Stolberg Partnerschaft von Patent- und Rechtsanwälten mbB Beselerstrasse 4 22607 Hamburg / DE | [N/P] |
Frühere [2001/16] | UEXKÜLL & STOLBERG Patentanwälte Beselerstrasse 4 22607 Hamburg / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 99250363.1 | 15.10.1999 | [2001/16] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1092748 | Datum: | 18.04.2001 | Sprache: | EN | [2001/16] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 31.03.2000 | Klassifikation | IPC: | C08K5/02, C08K5/03, C08K5/06, C08K5/58, C08K3/34 | [2001/16] | CPC: |
C08K3/34 (EP,US);
C08K5/02 (EP,US);
C08K5/03 (EP,US);
C08K5/06 (EP,US);
C08K5/58 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | BE, DE, FR, GB, IT [2002/02] |
Frühere [2001/16] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Stabilisierte Flammschutzadditive und deren Verwendung | [2001/16] | Englisch: | Stabilized flame retardant additives and their use | [2001/16] | Französisch: | Additives ignifuges stabilisés et leurs utilisations | [2001/16] | Prüfungsverfahren | 12.10.2001 | Prüfungsantrag gestellt [2001/50] | 19.10.2001 | Teilrechtsverlust, Datum der Rechtswirksamkeit: benannte Vertragsstaat(en) | 21.02.2002 | Absendung der Mitteilung über einen Teilrechtsverlusts: benannte Vertragsstaat(en) AT, CH, CY, DK, ES, FI, GR, IE, LU, MC, NL, PT, SE | 20.08.2002 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 31.12.2002 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2003/27] | 03.02.2003 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2003/27] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 22.10.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 21.10.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr/Regel 85a EPÜ 1973 | 04.12.2001 | AT   M01   Noch nicht entrichtet | 04.12.2001 | CH   M01   Noch nicht entrichtet | 04.12.2001 | CY   M01   Noch nicht entrichtet | 04.12.2001 | DK   M01   Noch nicht entrichtet | 04.12.2001 | ES   M01   Noch nicht entrichtet | 04.12.2001 | FI   M01   Noch nicht entrichtet | 04.12.2001 | GR   M01   Noch nicht entrichtet | 04.12.2001 | IE   M01   Noch nicht entrichtet | 04.12.2001 | LU   M01   Noch nicht entrichtet | 04.12.2001 | MC   M01   Noch nicht entrichtet | 04.12.2001 | NL   M01   Noch nicht entrichtet | 04.12.2001 | PT   M01   Noch nicht entrichtet | 04.12.2001 | SE   M01   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]WO9816579 (ALBEMARLE CORP [US]) [X] 1-5,7,11,17,21-25 * example 6; claims 1,9,10; table 3 *; | [Y]EP0416843 (ETHYL CORP [US]) [Y] 1-5,8,11,17-19,21-28 * example -; claims 1-3,7 *; | [Y]JPS62250045 | [Y] - DATABASE WPI, 1, Derwent World Patents Index, vol. 1987, no. 49, Database accession no. 1987-345602, XP002133593 & JPS62250045 A 19871030 (NITTO KASEI CO LTD) [Y] 1-5,8,11,17-19,21-28 * abstract * |