Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | WO0129124 | Globale Akte | 26.04.2001 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | EP99250363 | 15.10.1999 | US12278202 | 15.04.2002 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | JP2003512493 | Globale Akte | 02.04.2003 | A | Prioritätsnummer | Datum | EP99250363 | 15.10.1999 | US12278202 | 15.04.2002 | US0028445 | 12.10.2000 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | EP1092748 | Globale Akte | 18.04.2001 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | EP99250363 | 15.10.1999 | US12278202 | 15.04.2002 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | CA2386919 | 26.04.2001 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | EP99250363 | 15.10.1999 | US12278202 | 15.04.2002 | US0028445 | 12.10.2000 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | US2003195286 | 16.10.2003 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | EP99250363 | 15.10.1999 | US12278202 | 15.04.2002 |