EP0979927 - Tunnelausbausegment [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 17.10.2003 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 17.10.2003 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 03.12.2003 [2003/49] | Anmelder | Für alle benannten Staaten OBAYASHI CORPORATION 4-33, Kitahamahigashi, Chuo-ku Osaka-shi Osaka 541 / JP | Für alle benannten Staaten ISHIKAWAJIMA CONSTRUCTION MATERIALS CO., LTD. 12-1, Yurakucho 1-chome Chiyoda-ku, Tokyo 100 / JP | [N/P] |
Frühere [2000/07] | Für alle benannten Staaten OBAYASHI CORPORATION 4-33, Kitahamahigashi, Chuo-ku Osaka-shi, Osaka 541 / JP | ||
Für alle benannten Staaten ISHIKAWAJIMA CONSTRUCTION MATERIALS CO., LTD. 12-1, Yurakucho 1-chome Chiyoda-ku, Tokyo 100 / JP | Erfinder | 01 /
Tauchi, Eiji, c/o OBAYASHI CORPORATION Sinagawa Intercity Tower B, 15-2, Konan 2-chome Minato-ku, Tokyo / JP | 02 /
Nakano, Akihiko, c/o OBAYASHI CORPORATION Sinagawa Intercity Tower B, 15-2, Konan 2-chome Minato-ku, Tokyo / JP | 03 /
Matsubara, Kenta, c/o OBAYASHI CORPORATION Sinagawa Intercity Tower B, 15-2, Konan 2-chome Minato-ku, Tokyo / JP | 04 /
Someya, Hiroki, c/o OBAYASHI CORPORATION ISHIKAWAJIMA CONSTRUCTION MATERIALS CO.,LTD. 12-1, Yurakucho 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo / JP | 05 /
Okayama, Susumu, c/o OBAYASHI CORPORATION ISHIKAWAJIMA CONSTRUCTION MATERIALS CO.,LTD. 12-1, Yurakucho 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo / JP | [2000/31] |
Frühere [2000/07] | 01 /
Tauchi, Eiji, c/o OBAYASHI CORPORATION Sinagawa Intercity Tower B, 15-2, Konan 2-chome Minato-ku, Tokyo / JP | ||
02 /
Nakano, Akihiko, c/o OBAYASHI CORPORATION Sinagawa Intercity Tower B, 15-2, Konan 2-chome Minato-ku, Tokyo / JP | |||
03 /
Matsubara, Kenta, c/o OBAYASHI CORPORATION Sinagawa Intercity Tower B, 15-2, Konan 2-chome Minato-ku, Tokyo / JP | |||
04 /
Someya, Hiroki c/o ISHIKAWAJIMA CONSTRUCTION MATERIALS CO.,LTD. 12-1, Yurakucho 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo / JP | |||
05 /
Okayama, Susumu c/o ISHIKAWAJIMA CONSTRUCTION MATERIALS CO.,LTD. 12-1, Yurakucho 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo / JP | Vertreter | Chettle, Adrian John, et al Withers & Rogers LLP 4 More London Riverside London SE1 2AU / GB | [N/P] |
Frühere [2000/07] | Chettle, Adrian John, et al Withers & Rogers, Goldings House, 2 Hays Lane London SE1 2HW / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 99300507.3 | 25.01.1999 | [2000/07] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP19980227412 | 11.08.1998 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 22741298 | [2000/07] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0979927 | Datum: | 16.02.2000 | Sprache: | EN | [2000/07] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 05.11.1999 | Klassifikation | IPC: | E21D11/08 | [2000/07] | CPC: |
E21D11/083 (EP,US);
E21D11/08 (KR)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, NL [2000/43] |
Frühere [2000/07] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Tunnelausbausegment | [2000/07] | Englisch: | Tunnel lining segment | [2000/07] | Französisch: | Voussoir de revêtement de tunnels | [2000/07] | Prüfungsverfahren | 19.05.2000 | Prüfungsantrag gestellt [2000/29] | 22.01.2003 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 04.06.2003 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2003/49] | 04.07.2003 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2003/49] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.11.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 21.11.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.01.2003 | 05   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]JPH10176494 ; | [A]JPH10205289 ; | [A]JPH09221994 ; | [A]JPH0230898 ; | [A]JPH10115190 ; | [A]JPH10140988 ; | [A]GB2103684 (COMMERCIAL SHEARING [US]) [A] 1,13-15 * figure - *; | [A]EP0317220 (FAIRCLOUGH CIVIL ENG [GB]); | [A]EP0386368 (CHARCON TUNNELS LTD [GB]) [A] 1 * figure - *; | [A]FR2737535 (SOC D TUYAUX BONNA [FR]) | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19980930), vol. 1998, no. 11, & JP10176494 A 19980630 (ISHIKAWAJIMA CONSTR MATERIALS CO LTD;OHBAYASHI CORP) [A] 1,4-16 * the whole document * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19981130), vol. 1998, no. 13, & JP10205289 A 19980804 (ISHIKAWAJIMA CONSTR MATERIALS CO LTD;TODA CONSTR CO LTD; KFC LTD) [A] 2,3 * abstract * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19971225), vol. 1997, no. 12, & JP09221994 A 19970826 (YAMAMOTO MINORU;ISHIKAWAJIMA CONSTR MATERIALS CO LTD; TSUZUKI JUNICHI;) [A] 13-16 * abstract * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19900409), vol. 014, no. 177, Database accession no. (M - 0960), & JP02030898 A 19900201 (KUMAGAI GUMI CO LTD;OTHERS: 01) [A] 1,13 * abstract * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19980831), vol. 1998, no. 10, & JP10115190 A 19980506 (CHUBU ELECTRIC POWER CO INC;TOKYO EKON KENTETSU KK) [A] 1,13-15 * abstract * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19980831), vol. 1998, no. 10, & JP10140988 A 19980526 (SATO KOGYO CO LTD) [A] 1,13 * abstract * |