EP0931501 - Zusatzgerät für Maschine zum Behandeln von Fussböden [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 24.05.2002 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 24.05.2002 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 10.07.2002 [2002/28] | Anmelder | Für alle benannten Staaten NUMATIC INTERNATIONAL LIMITED Millfield Chard Somerset TA20 2BB / GB | [N/P] |
Frühere [1999/30] | Für alle benannten Staaten Numatic International Limited Millfield Chard, Somerset TA20 2BB / GB | Erfinder | 01 /
Duncan, Christopher Robert c/o Numatic International Limited Chard, Somerset TA20 2BB / GB | 02 /
Gailes, Michael Edward c/o Numatic International Limited Chard, Somerset TA20 2BB / GB | [1999/30] | Vertreter | Brown, Fraser Gregory James, et al Cleveland 10 Fetter Lane London EC4A 1BR / GB | [N/P] |
Frühere [1999/30] | Brown, Fraser Gregory James, et al fJ Cleveland 40-43 Chancery Lane London WC2A 1JQ / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 99300510.7 | 25.01.1999 | [1999/30] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | GB19980001527 | 23.01.1998 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 9801527 | [1999/30] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0931501 | Datum: | 28.07.1999 | Sprache: | EN | [1999/30] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0931501 | Datum: | 14.03.2001 | [2001/11] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 30.01.2001 | Klassifikation | IPC: | A47L11/20, B24B55/10, B24B7/18 | [1999/30] | CPC: |
A47L11/20 (EP);
A47L11/4044 (EP);
B24B55/102 (EP);
B24B7/186 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [1999/30] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Zusatzgerät für Maschine zum Behandeln von Fussböden | [1999/30] | Englisch: | Attachment for a floor maintenance machine | [1999/30] | Französisch: | Accessoire pour machine d'entretien des sols | [1999/30] | Prüfungsverfahren | 15.09.2001 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2002/28] | 12.02.2002 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2002/28] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 31.01.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr/Regel 85b EPÜ 1973 | 24.10.2001 | M01   Noch nicht entrichtet | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.01.2002 | 04   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XY]US5027470 (TAKASHIMA ROBERT) [X] 1,4,5,9 * column 1, lines 10-37 * * column 2, line 40 - column 3, line 8; figures 1-4 * [Y] 2,3,6-8; | [Y]US5088151 (LEGATT DONALD J) [Y] 2,3,6-8 * column 3, lines 15,16 * * column 3, line 52 - column 4, line 47 * * column 6, lines 44-46; figures 1,2 *; | [A]DE1089134 (MAUZ & PFEIFFER) [A] 1,2,6-9 * column 1, line 47 - column 2, line 45 *; | [XA]EP0415871 (CHILTON DOUGLAS L ;CHILTON CHER I (US)) [X] 1,4,5,9 * column 1, line 26 - column 6, line 3 * [A] 2,7,8 |