EP0941762 - Amino-Verbindung enthaltender saurer Trägerkatalysator und dessen Verwendung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 02.03.2002 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 02.03.2002 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 17.04.2002 [2002/16] | Anmelder | Für alle benannten Staaten BP Chemicals Limited Britannic House, 1 Finsbury Circus London EC2M 7BA / GB | [N/P] |
Frühere [1999/37] | Für alle benannten Staaten BP Chemicals Limited Britannic House, 1 Finsbury Circus London EC2M 7BA / GB | Erfinder | 01 /
Fougret, Christoph Martin, BP Chemicals Limited Grangemouth Works, PO Box 21, Bo'ness Road Grangemouth, Stirlingshire FK3 9XH / GB | 02 /
Holderich, Wolfgang Friederich Mannheimer Strasse 18c 67227 Frankenthal / DE | [1999/37] | Vertreter | Smith, Julian Philip Howard BP International Limited Patents & Agreements Chertsey Road Sunbury-on-Thames, Middlesex TW16 7LN / GB | [N/P] |
Frühere [1999/37] | Smith, Julian Philip Howard BP International Limited, Group Patents & Agreements, Chertsey Road Sunbury-on-Thames, Middlesex TW16 7LN / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 99301609.6 | 03.03.1999 | [1999/37] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | GB19980005107 | 10.03.1998 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 9805107 | [1999/37] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0941762 | Datum: | 15.09.1999 | Sprache: | EN | [1999/37] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 07.07.1999 | Klassifikation | IPC: | B01J27/16, B01J27/188, C07C29/04, B01J31/02 | [1999/37] | CPC: |
C07C29/04 (EP,US);
B01J31/18 (KR);
B01J27/16 (EP,US);
B01J27/182 (EP,US);
B01J27/188 (EP,US);
B01J31/0254 (EP,US);
| C-Set: |
C07C29/04, C07C31/08 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | BE, DE, FR, GB, NL [2000/21] |
Frühere [1999/37] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Amino-Verbindung enthaltender saurer Trägerkatalysator und dessen Verwendung | [1999/37] | Englisch: | Supported acid catalyst comprising an amino compound and use thereof | [1999/37] | Französisch: | Catalyseur acide supporté comprenant un composé amino et son utilisation | [1999/37] | Prüfungsverfahren | 11.12.1999 | Prüfungsantrag gestellt [2000/06] | 02.10.2001 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2002/16] | 08.11.2001 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2002/16] | Entrichtete Gebühren | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.03.2001 | 03   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [DA]US3758615 (IZUMI Y, et al) [DA] 1,2,4,12-19 * column A * * column 3, line 41 - column 4, line 7 * * example 1, run 30 *; | [X]EP0002899 (BRITISH PETROLEUM CO [GB]) [X] 1,6,9-11,19,21 * abstract * * page 7, line 20 - page 8, line 2; example 1 *; | [A]GB1564223 (SHELL INT RESEARCH) [A] 1-3,5-8,12-18* page 1, line 6 - line 10; examples I,II *; | [X]WO9421583 (SOLVAY INTEROX LTD [GB], et al) [X] 1,2,4 * page 4, line 12 - line 32 * * page 5, line 3 - line 19 *; | [A]EP0704240 (BP CHEM INT LTD [GB]) [A] 1,2,4-8,12-18 * abstract * * page 2, line 40 - page 3, line 19 * * page 3, line 32 - line 43 *; | [X]EP0771781 (SUN CO INC R & M [US]) [X] 1,2,4-11,19,20 * page 8, line 26 - line 32 * * page 11, bottom row of table *; | [A]US5681973 (HOELDERICH WOLFGANG [DE], et al) [A] 1,2,4,9-11,19 * column 1, line 59 - column 2, line 40; figure 1 * |