EP0943538 - Rettungsinsel [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 28.03.2002 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 28.03.2002 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 15.05.2002 [2002/20] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Hayward, Terence 10 Wentworth Drive, Bromborough Wirral Merseyside L63 0JA / GB | [N/P] |
Frühere [1999/38] | Für alle benannten Staaten Hayward, Terence 10 Wentworth Drive, Bromborough Wirral, Merseyside L63 0JA / GB | Erfinder | 01 /
siehe Anmelder ... | [1999/38] | Vertreter | Thomson, Paul Anthony, et al Potts, Kerr & Co. 15, Hamilton Square Birkenhead Merseyside CH41 6BR / GB | [N/P] |
Frühere [1999/38] | Thomson, Paul Anthony, et al Potts, Kerr & Co. 15, Hamilton Square Birkenhead Merseyside L41 6BR / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 99302048.6 | 17.03.1999 | [1999/38] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | GB19980005542 | 17.03.1998 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 9805542 | [1999/38] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0943538 | Datum: | 22.09.1999 | Sprache: | EN | [1999/38] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0943538 | Datum: | 07.02.2001 | [2001/06] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 21.12.2000 | Klassifikation | IPC: | B63C9/04, // B63B7/08 | [1999/38] | CPC: |
B63C9/04 (EP);
B63C2009/042 (EP);
B63C2009/044 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | (deleted) [2001/43] |
Frühere [1999/38] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Rettungsinsel | [1999/38] | Englisch: | Life raft | [2000/01] | Französisch: | Radeau de sauvetage | [1999/38] |
Frühere [1999/38] | Liferaft | Prüfungsverfahren | 02.10.2001 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2002/20] | 28.11.2001 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2002/20] | Entrichtete Gebühren | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.03.2001 | 03   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US3058127 (GABRIELE HASSOLD) [X] 1,3 * figures 1,2 * * column 1, line 10 - line 28 * * column 2, line 61 - line 67 *; | [X]DE3015620 (BALLONFAB SEE LUFTAUSR GMBH [DE]) [X] 1,2 * figures 1,2 *; | [X]US3155992 (SHEWMAKE GLENN A, et al) [X] 1-3 * figures 1-4 * * column 2, line 48 - line 72 * * column 4, line 10 - line 13 * * column 4, line 63 - column 5, line 4 * * column 5, line 31 - line 33 *; | [X]US1686366 (BOYLE JAMES F) [X] 1 * figures 1,2 * * page 1, line 78 - line 107 * * page 2, line 24 - line 51 * * page 3, line 70 - line 94 *; | [A]DE2411425 (SCHEIBERT DT SCHLAUCHBOOTFAB) [A] 2,3 * figures 1,3; claims 1,5 * |