EP0945925 - Elektrischer Stecker mit einem Gehäuse und einem Halter [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 20.03.2009 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 20.03.2009 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 22.04.2009 [2009/17] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Sumitomo Wiring Systems, Ltd. 1-14, Nishisuehiro-cho Yokkaichi-city Mie 510-8503 / JP | Für:DE
FR
GB
Volkswagen Aktiengesellschaft 38436 Wolfsburg / DE | [N/P] |
Frühere [2008/24] | Für alle benannten Staaten Sumitomo Wiring Systems, Ltd. 1-14, Nishisuehiro-cho Yokkaichi-City Mie, 510-8503 / JP | ||
Für:DE
FR
GB
Volkswagen Aktiengesellschaft Postfach 38436 Wolfsburg / DE | |||
Frühere [2008/20] | Für alle benannten Staaten Sumitomo Wiring Systems, Ltd. 1-14, Nishisuehiro-cho Yokkaichi-City Mie, 510-8503 / JP | ||
Für alle benannten Staaten Volkswagen Aktiengesellschaft Postfach 38436 Wolfsburg / DE | |||
Frühere [1999/51] | Für alle benannten Staaten Sumitomo Wiring Systems, Ltd. 1-14, Nishisuehiro-cho Yokkaichi-City, Mie, 510-8503 / JP | ||
Für alle benannten Staaten Volkswagen Aktiengesellschaft Postfach 38436 Wolfsburg / DE | |||
Frühere [1999/39] | Für alle benannten Staaten Sumitomo Wiring Systems, Ltd. 1-14, Nishisuehiro-cho Yokkaichi-City, Mie, 510-8503 / JP | Erfinder | 01 /
Konoya, Hisashi, c/o Sumitomo Wiring Systems, Ltd. 1-14 Nishisuehiro-cho Yokkaichi-city, Mie, 510-8503 / JP | 02 /
Nakamura, Hideto, c/o Sumitomo Wiring Systems, Ltd 1-14 Nishisuehiro-cho Yokkaichi-city, Mie, 510-8503 / JP | 03 /
Vargas, Julio Cesar c/o Volkswagen Aktiengesellschaft Postfach 38436 Wolfsburg / DE | [2007/42] |
Frühere [2000/02] | 01 /
Konoya, Hisashi, c/o Sumitomo Wiring Systems, Ltd. 1-14 Nishisuehiro-cho Yokkaichi-city, Mie, 510-8503 / JP | ||
02 /
Nakamura, Hideto, c/o Sumitomo Wiring Systems, Ltd 1-14 Nishisuehiro-cho Yokkaichi-city, Mie, 510-8503 / JP | |||
03 /
Vargas, Julio Cesar c/o Volkswagen Aktiengesellschaft Postfach 38436 Wolfsburg / DE | |||
Frühere [1999/39] | 01 /
Konoya, Hisashi, c/o Sumitomo Wiring Systems, Ltd. 1-14 Nishisuehiro-cho Yokkaichi-city, Mie, 510-8503 / JP | ||
02 /
Nakamura, Hideto, c/o Sumitomo Wiring Systems, Ltd 1-14 Nishisuehiro-cho Yokkaichi-city, Mie, 510-8503 / JP | Vertreter | Paget, Hugh Charles Edward, et al Mewburn Ellis LLP City Tower 40 Basinghall Street London EC2V 5DE / GB | [N/P] |
Frühere [1999/39] | Paget, Hugh Charles Edward, et al MEWBURN ELLIS York House 23 Kingsway London WC2B 6HP / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 99302197.1 | 22.03.1999 | [1999/39] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP19980081948 | 27.03.1998 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 8194898 | JP19980103042 | 14.04.1998 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 10304298 | [2008/37] |
Frühere [1999/39] | JP19980081949 | 27.03.1998 | |
JP19980103042 | 14.04.1998 | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0945925 | Datum: | 29.09.1999 | Sprache: | EN | [1999/39] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0945925 | Datum: | 03.11.1999 | [1999/44] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0945925 | Datum: | 14.05.2008 | Sprache: | EN | [2008/20] | Art: | B8 Berichtigte Titelseite der Patentschrift | Nr.: | EP0945925 | Datum: | 16.07.2008 | [2008/29] | Art: | B8 Berichtigte Titelseite der Patentschrift | Nr.: | EP0945925 | Datum: | 15.10.2008 | [2008/42] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 17.09.1999 | Klassifikation | IPC: | H01R13/436 | [1999/39] | CPC: |
H01R13/4361 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT [2000/28] |
Frühere [1999/39] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Elektrischer Stecker mit einem Gehäuse und einem Halter | [1999/39] | Englisch: | Electrical connector having a housing and a retainer | [1999/39] | Französisch: | Connecteur électrique ayant un logement et un dispositif de retention | [1999/39] | Prüfungsverfahren | 16.04.1999 | Prüfungsantrag gestellt [1999/39] | 07.09.2004 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 21.02.2005 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 24.01.2007 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 06.02.2007 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 17.08.2007 | Ankündigung der Patenterteilung | 31.01.2008 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erteilungsgebühr/Druckkostengebühr nicht fristgerecht entrichtet | 27.03.2008 | Erteilungsgebühr entrichtet | 27.03.2008 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 17.02.2009 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2009/17] | Antrag auf Weiterbehandlung für: | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil für die Patenterteilung erforderliche Handlungen nicht vorgenommen wurden | 27.03.2008 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 27.03.2008 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 14.04.2008 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 22.03.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 22.03.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 24.03.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 23.03.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 22.03.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 22.03.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 22.03.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 14.03.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US4867712 (KATO TETSUO [JP], et al) [A] 1-6 * column 4, line 28 - column 5, line 8 *; | [A]EP0644619 (SUMITOMO WIRING SYSTEMS [JP]) [A] 1 * column 7, line 44 - line 57 *; | [Y]EP0702428 (SIEMENS AG [DE]) [Y] 7 * claim 5 *; | [A]EP0790670 (SUMITOMO WIRING SYSTEMS [JP]) [A] 1-6 * abstract *; | [XY]US5674096 (DUCLOS JEAN-LOUIS [FR], et al) [X] 1-6 * column 2, line 23 - column 3, line 33 * [Y] 7; | [PX]EP0867976 (SUMITOMO WIRING SYSTEMS [JP]) [PX] 1-6* abstract * |