EP0972551 - Flüssigkeitsverteiler [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 23.04.2004 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 23.04.2004 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 09.06.2004 [2004/24] | Anmelder | Für alle benannten Staaten THE BOC GROUP, INC. 575 Mountain Avenue, Murray Hill New Providence, NJ 07974-2082 / US | [N/P] |
Frühere [2000/03] | Für alle benannten Staaten THE BOC GROUP, INC. 575 Mountain Avenue Murray Hill, New Providence, New Jersey 07974-2082 / US | Erfinder | 01 /
Potthoff, Richard W. 519 Park Avenue, Apt. S Scotch Plains, New Jersey 07076 / US | 02 /
Krishnamurthy, Ramachandran 13 Ross Avenue Chestnut Ridge, New York 10977-6909 / US | [2000/03] | Vertreter | Wickham, Michael, et al C/o Patent and Trademark Department The BOC Group plc Chertsey Road Windlesham Surrey GU20 6HJ / GB | [N/P] |
Frühere [2000/03] | Wickham, Michael, et al c/o Patent and Trademark Department The BOC Group plc Chertsey Road Windlesham Surrey GU20 6HJ / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 99303724.1 | 13.05.1999 | [2000/03] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19980079654 | 15.05.1998 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 79654 | [2000/03] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0972551 | Datum: | 19.01.2000 | Sprache: | EN | [2000/03] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0972551 | Datum: | 23.02.2000 | [2000/08] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 11.01.2000 | Klassifikation | IPC: | B01D3/00, B01D3/20 | [2000/03] | CPC: |
B01D3/008 (EP,US);
B01D3/20 (EP,US);
Y10S261/44 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | BE, CH, DE, FR, GB, LI, LU, NL, SE [2000/44] |
Frühere [2000/03] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Flüssigkeitsverteiler | [2000/03] | Englisch: | Liquid distributor | [2000/03] | Französisch: | Distributeur de liquide | [2000/03] | Prüfungsverfahren | 16.08.2000 | Prüfungsantrag gestellt [2000/41] | 02.12.2003 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2004/24] | 08.01.2004 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2004/24] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 20.04.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 21.05.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.05.2003 | 05   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US4994210 (LUCERO BERNARDO Y [US], et al) [A] 1,2 * the whole document *; | [A]EP0736314 (AIR LIQUIDE [FR]) [A] 1 * figures 3,6 *; | [A]WO9213620 (UNIV ALBERTA [CA]) [A] 1 * figure 3 *; | [A]WO9626779 (NORTON CHEM PROCESS PROD [US], et al) [A] 1; | [A]EP0169611 (SHELL INT RESEARCH [NL]) |